|
|
| Dalia TEIŠERSKYTĖ - Komandiruotės | EN |
2013 1. | Seimo Pirmininko pavaduotojo P. Auštrevičiaus, Seimo narių L. Dmitrijevos, D. Teišerskytės, O. Valiukevičiūtės ir Seimo kanclerio J. Mileriaus komandiruotė į Myslibužą (Lenkijos Respublika), 2013-07-13–2013-07-15 |
2014 1. | Seimo narių I. Šiaulienės ir D. Teišerskytės komandiruotė į Stambulą (Turkijos Respublika), 2014-09-01–2014-09-05 |
2015 1. | Seimo narių V. Simuliko ir D. Teišerskytės komandiruotė į Stokholmą (Švedijos Karalystė), 2015-08-26–2015-08-27 |
|
|
|