|
|
| Andrius PALIONIS - Komandiruotės | EN |
2013 1. | Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko R. Žemaitaičio, Seimo narių L. Balsio ir A. Palionio komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė), 2013-01-28–2013-01-30 |
2. | Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko A. Paulausko, Seimo narių K. Masiulio, A. Palionio, ir D. Petrošiaus komandiruotė į (Afganistano Islamo Respublika), 2013-04-12–2013-04-15 |
3. | Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko B. Bradausko ir Seimo narių R. Kupčinsko ir A. Palionio komandiruotė į Rygą (Latvijos Respublika), 2013-09-26–2013-09-27 |
2014 1. | Seimo narių B. Vėsaitės, R. Žilinsko ir A. Palionio komandiruotė į Romą (Italijos Respublika), 2014-09-28–2014-10-01 |
|
|
|