|
| Seimo nariai - Valentinas STUNDYS | EN |
| | Valentinas STUNDYS
| |
Seimo narys nuo 2012-11-16 iki 2016-11-14. Išrinktas pagal sąrašą, iškėlė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai |
| |
| Pareigos | Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse- Seniūnų sueiga, narys ( 2012-11-17–2016-11-14 )
- Laikinoji Maldos grupė, narys ( 2012-11-27–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Čečėnijos Respublika Ičkerija grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Parlamentinė grupė "Už žmogaus orumą", narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Laikinoji grupė „Už istorinę atmintį ir teisingumą“, narys ( 2012-12-20–2016-11-14 )
- Laikinoji grupė „Už šeimą“, narys ( 2012-12-20–2016-11-14 )
- Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato narių asamblėjoje, narys ( 2012-12-27–2016-11-14 )
- Laikinoji grupė „Už demokratinę Baltarusiją“, narys ( 2013-03-28–2016-11-14 )
- Parlamentinė grupė "Už gyvūnų gerovę ir apsaugą", narys ( 2013-05-09–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Meksikos Jungtinėmis Valstijomis grupė, narys ( 2013-05-17–2016-11-14 )
- Laikinoji Metro idėjos paramos grupė, narys ( 2013-12-19–2016-11-14 )
- Laikinoji Ryšių su Krymo Totorių Parlamentu grupė, narys ( 2015-05-21–2016-11-14 )
Istorija Buvo išrinktas į 2008 – 2012 Seimą.
Biografija
Gimimo data |
1960 m. spalio 17 d. |
Gimimo vieta |
Limonių k., Širvintų r., Lietuva |
|
|
Išsilavinimas |
|
1982 |
Vilniaus pedagoginis institutas (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) |
|
|
Darbo patirtis |
|
1982–1990 |
Molėtų r., Videniškių vidurinė mokykla, mokytojas |
|
|
Politinė karjera |
|
|
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys |
Nuo 2012 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys |
|
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija, seniūno pavaduotojas |
|
|
|
Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, narys |
|
Etikos ir procedūrų komisija, pirmininkas |
|
Seniūnų sueiga, narys |
|
Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato narių asamblėjoje, narys |
2008–2012 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys |
|
Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, pirmininkas |
|
Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato narių asamblėjoje, narys |
2004–2008 |
Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas |
1997–2008 |
Molėtų rajono meras |
1990–1997 |
Molėtų rajono valdytojo pavaduotojas, Kultūros ir švietimo skyrius, vedėjas |
Kita
Lietuvių kalbos mokytojas ekspertas, švietimo vadybos ekspertas
Lietuvos savivaldybių asociacijos Socialinių reikalų komiteto narys; Lietuvos švietimo tarybos narys; Mokslo ir studijų institucijų vertinimo tarybos pirmininkas; Bendrojo lavinimo egzaminų ir moksleivių pasiekimų tyrimų tarybos narys; aktyvus rajono Sąjūdžio dalyvis (1989–1991)
Kalbos: rusų, vokiečių
Pomėgiai: gamta, žvejyba, kelionės
Šeima
Vedęs, dvi dukterys
|
|