|
| Seimo nariai - Kęstutis BARTKEVIČIUS | EN |
| | Kęstutis BARTKEVIČIUS
| |
Seimo narys nuo 2012-11-16 iki 2016-11-14. Išrinktas Mažeikių (Nr. 38) apygardoje iškėlė Partija "Tvarka ir teisingumas" |
| |
| Pareigos | Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse- Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupė, narys ( 2012-11-27–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Baltarusija grupė, narys ( 2012-12-03–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Kinijos Liaudies Respublika grupė, narys ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Ukraina grupė, narys ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Estijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-12–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėjoje, narys ( 2012-12-27–2016-11-14 )
- Draugystės su Kalnų Karabachu parlamentinė grupė, narys ( 2013-03-14–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos Respublika grupė, narys ( 2013-04-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupė, narys ( 2013-04-04–2016-11-14 )
- Lietuvos Respublikos Seimo narių, padedančių spręsti kaimo bendruomenėms ir ūkininkams rūpimus klausimus, parlamentinė grupė, narys ( 2013-05-23–2016-11-14 )
- Regionų plėtros koordinavimo stebėsenos parlamentinė grupė, narys ( 2014-01-23–2016-11-14 )
- Lietuvos kariuomenės ir savanorių rėmimo parlamentinė grupė, narys ( 2014-03-13–2016-11-14 )
- Seniūnų sueiga, narys ( 2016-06-02–2016-11-14 )
Komandiruotės ir kelionės Biografija
Gimimo data |
1961 m. kovo 2 d. |
Gimimo vieta |
Mažeikiai, Lietuva |
|
|
Išsilavinimas |
|
|
|
1979–1985 |
Vilniaus valstybinis universitetas (dabar – Vilniaus universitetas), ekonomistas |
1976–1979 |
Mažeikių 1-oji vidurinė mokykla |
1968–1976 |
Mažeikių aštuonmetė mokykla |
|
|
Darbo patirtis |
|
|
|
2011–2012 |
Mažeikių rajono savivaldybė, mero pavaduotojas |
2002–2011 |
UAB „Mažeikių Varduva“, generalinis direktorius |
1999–2002 |
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, generalinis direktorius |
1992–1999 |
UAB „Mažeikių Varduva“, generalinis direktorius, valdybos pirmininkas |
1992 |
Valstybinė gamybinė komercinė įmonė „Varduva“, direktorius |
1991–1992 |
Valstybinė statybos įmonė, Gamybinė technologinė komplektavimo valdyba, viršininkas |
1990–1991 |
Mažeikių statybos trestas, valdytojo pavaduotojas, Gamybinė technologinė komplektavimo valdyba, viršininkas |
1984–1990 |
Mažeikių statybos trestas, Gamybinė technologinė komplektavimo valdyba, krovėjas, viršininko pavaduotojas, viršininkas |
|
|
Politinė karjera |
|
|
Partijos Tvarka ir teisingumas narys |
Nuo 2012 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys Frakcija „Tvarka ir teisingumas“, frakcijos seniūno pavaduotojas Biudžeto ir finansų komitetas, narys Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisija, narys Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėjoje, narys |
2011–2012 2007–2011 2003–2007 Nuo 2006 2002–2007 2002–2006 1997–2000 |
Mažeikių rajono savivaldybės taryba, mero pavaduotojas Mažeikių rajono savivaldybės taryba, narys Mažeikių rajono savivaldybės taryba, narys Partijos „Tvarka ir teisingumas“ narys Mažeikių rajono savivaldybė, mero pavaduotojas visuomeniniais pagrindais Liberalų demokratų partijos narys Mažeikių rajono savivaldybės taryba, narys |
Kita
Mažeikių ROTARY klubo narys; Mažeikių verslininkų asociacijos prezidentas, Lietuvos verslo konfederacijos ICC Lietuva prezidiumo narys; Klaipėdos vadovų klubo narys; Klaipėdos pramonininkų asociacijos narys; Šiaulių pramonės ir prekybos amatų rūmų tarybos narys (2002–2007 ir 2009–2011)
Kalbos: rusų, anglų
Pomėgiai: kelionės, žvejyba
Šeima
Vedęs, du vaikai
|
|