|
| Seimo nariai - Valerijus SIMULIK | EN |
| | Valerijus SIMULIK
| |
Seimo narys nuo 2012-11-16 iki 2016-11-14. Išrinktas Dainų (Nr. 25) apygardoje iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija |
| |
| Pareigos | Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse- Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupė, narys ( 2012-11-27–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupė, pirmininko pavaduotojas ( 2012-12-03–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Čekijos Respublika ir Slovakijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-03–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-03–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Azerbaidžano Respublika grupė, narys ( 2012-12-03–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Turkijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Slovakijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Irako Respublika grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Indijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Gruzija grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Prancūzijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Ukraina grupė, narys ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Kinijos Liaudies Respublika grupė, narys ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių Tibeto rėmimo grupė, narys ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Kanada grupė, narys ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Moldovos Respublika grupė, narys ( 2012-12-06–2016-11-14 )
- Laikinoji Šiaulių krašto bičiulių grupė, narys ( 2012-12-06–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis grupė, narys ( 2012-12-06–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Estijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-12–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Vakarų Balkanų regiono valstybėmis grupė, pirmininkas ( 2012-12-12–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste) grupė, narys ( 2012-12-12–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Slovėnijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-12–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Italijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-12–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Vengrija grupė, narys ( 2012-12-12–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Šveicarijos Konfederacija grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Taivanu grupė, pirmininko pavaduotojas ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Rumunija grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Bulgarijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Kazachstano Respublika grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Laikinoji grupė „Už šeimą“, narys ( 2012-12-20–2016-11-14 )
- Seimo delegacija Baltijos Asamblėjoje, narys ( 2012-12-27–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Kirgizijos Respublika grupė, pirmininko pavaduotojas ( 2013-01-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Uzbekistano Respublika grupė, pirmininkas ( 2013-01-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Ispanijos Karalyste grupė, pirmininkas ( 2013-01-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Korėjos Respublika grupė, pirmininkas ( 2013-01-18–2016-11-14 )
- Laikinoji grupė „Už demokratinę Baltarusiją“, narys ( 2013-03-28–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupė, narys ( 2013-04-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Kroatijos Respublika grupė, narys ( 2013-04-22–2016-11-14 )
- Parlamentinė ryšių su Kubos Respublika grupė, narys ( 2013-06-11–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Irano Islamo Respublika grupė, narys ( 2013-06-26–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Saudo Arabijos Karalyste grupė, pirmininkas ( 2013-06-26–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Tadžikistano Respublika grupė, pirmininko pavaduotojas ( 2013-07-09–2016-11-14 )
- Laikinoji Metro idėjos paramos grupė, narys ( 2013-12-19–2016-11-14 )
- Regionų plėtros koordinavimo stebėsenos parlamentinė grupė, narys ( 2014-01-23–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Omano Sultonatu grupė, narys ( 2015-04-10–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Šventuoju Sostu grupė, narys ( 2015-06-04–2016-11-14 )
Komandiruotės ir kelionės Istorija Buvo išrinktas į 2000 – 2004 Seimą. Buvo išrinktas į 2004 – 2008 Seimą. Buvo išrinktas į 2008 – 2012 Seimą.
Biografija
Gimimo data |
1966 m. rugpjūčio 2 d. |
Gimimo vieta |
Šiauliai, Lietuva |
|
|
Išsilavinimas |
|
2002–2005 |
Valstybės valdymo ir teisės magistrantūros studijos, Mykolo Romerio universitetas, teisės magistras |
2001–2003 |
Vadybos magistrantūros studijos, Socialinių mokslų fakultetas, Šiaulių universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistras, specializacija – švietimo vadyba |
1984–1988 |
Šiaulių pedagoginis institutas (dabar – Šiaulių universitetas), Fizikos ir matematikos fakultetas, fizikos mokytojas |
1975– 1984 |
Šiaulių 14-oji vidurinė mokykla (dabar – Lieporių vidurinė mokykla) |
|
|
Darbo patirtis |
|
1994–2000 |
Šiaulių Gytarių vidurinė mokykla, direktorius |
1991–1994 |
Šiaulių 21-oji vidurinė mokykla (dabar – Šventupio vidurinės mokykla), direktoriaus pavaduotojas mokymo ir auklėjimo reikalams |
1988–1991 |
Šiaulių pedagoginis institutas (dabar – Šiaulių universitetas), Fizikos katedra, technikas |
1988 |
Kauno 36-oji vidurinė mokykla (dabar – Palemono vidurinė mokykla), fizikos mokytojas |
|
|
Politinė karjera |
|
|
Lietuvos socialdemokratų partijos narys |
Nuo 2012 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys |
|
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija, narys |
|
|
|
Europos reikalų komitetas, narys |
|
Užsienio reikalų komitetas, narys |
|
Konstitucijos komisija, narys |
|
Seimo delegacija Baltijos Asamblėjoje, narys |
2008–2012 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys |
|
Žmogaus teisių komiteto narys, pirmininko pavaduotojas |
|
Europos reikalų komitetas, narys |
|
Jaunimo ir sporto reikalų komisija, narys |
|
Seimo delegacija Baltijos Asamblėjoje, narys |
2004–2008 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys |
|
Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, narys |
|
Konstitucijos komisija, narys |
|
Seimo delegacija Baltijos Asamblėjoje, pirmininkas |
2000–2004 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys |
|
Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, pirmininkas |
|
Užsienio reikalų komitetas, narys |
|
Antikorupcijos komisija, narys |
|
Etikos ir procedūrų komisija, narys |
|
Ignalinos atominės elektrinės regiono problemų komisija, narys |
|
Jaunimo ir sporto reikalų komisija, narys |
|
Seimo delegacija Baltijos Asamblėjoje, narys |
|
Seimo delegacija Vakarų Europos Sąjungos Asamblėjoje, narys |
|
Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėjoje, narys |
2000–2003 |
Šiaulių miesto savivaldybės taryba, narys, Švietimo ir kultūros komitetas, pirmininkas |
Nuo 2011 |
Lietuvos socialdemokratų partijos narys |
1999–2011 |
Naujosios sąjungos (socialliberalų) partijos narys, šios partijos Šiaulių skyriaus pirmininkas |
Kita
Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Šiaulių skyriaus narys (nuo 1995); Moksleivių mėgėjų krepšinio lygos prezidentas (2000–2003); Lietuvos moksleivių sporto asociacijos prezidentas (2000–2004); tarptautinės klubų asociacijos LIONS judėjimo narys; Vilniaus „Kristoforo“ LIONS klubo narys (nuo 2004); asociacijos „Savanoriški saugos būriai“ steigėjas ir narys; krepšinio klubo „Šiauliai“ valdybos pirmininkas (nuo 2012)
Apdovanojimai: atminimo ženklas už asmeninį indėlį plėtojant Lietuvos transatlantinius ryšius; Baltijos Asamblėjos medalis; Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atminimo ženklas už indėlį plėtojant vaikų sportą; Lietuvos nacionalinio olimpinio komiteto Olimpinė žvaigždė už nuopelnus olimpiniam sportui Lietuvoje
Veiklos sritys: švietimo ir mokslo sritys, žmogaus teisių sritis, domisi visuomeninių organizacijų veikla, mokyklinio amžiaus vaikų užimtumo problematika, radijo mėgėjas, turi asmeninį šaukinį, dalyvauja Lietuvos radijo mėgėjų draugijos veikloje (nuo 1985), radijo klubo „Vytis“ narys (nuo 1999); Lietuvos radijo sporto federacijos narys; skaitė paskaitas Lietuvos kūno kultūros akademijoje (tema – „Globalizacija ir eurointegracija“)
Pomėgiai: skaitymas, radijo sportas
Kalbos: anglų, rusų
Šeima
Vedęs, duktė
|
|