|
| Seimo nariai - Dangutė MIKUTIENĖ | EN |
| | Dangutė MIKUTIENĖ
| |
Seimo narė nuo 2012-11-16 iki 2016-11-14. Išrinkta Trakų - Elektrėnų (Nr. 58) apygardoje iškėlė Darbo partija |
| |
| Pareigos | Seimo komitetuoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse- Moterų parlamentinė grupė, narė ( 2012-11-27–2016-11-14 )
- Laikinoji Vaiko gerovės grupė, narė ( 2012-11-27–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupė, pirmininko pavaduotoja ( 2012-11-27–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos Respublika grupė, pirmininkė ( 2012-12-03–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Gruzija grupė, narė ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Indijos Respublika grupė, pirmininko pavaduotoja ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupė, pirmininkė ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis grupė, narė ( 2012-12-06–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Taivanu grupė, pirmininko pavaduotoja ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupė, pirmininko pavaduotoja ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Parlamentinė grupė "Už žmogaus orumą", narė ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Laikinoji grupė „Už šeimą“, narė ( 2012-12-20–2016-11-14 )
- Seimo delegacija Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje, nario pavaduotoja ( 2013-03-04–2016-11-14 )
- Draugystės su Kalnų Karabachu parlamentinė grupė, narė ( 2013-03-14–2016-11-14 )
- Laikinoji grupė „Už demokratinę Baltarusiją“, narė ( 2013-04-09–2016-11-14 )
- Kurortų ir kurortinių teritorijų parlamentinė grupė, narė ( 2013-04-11–2016-11-14 )
- Parlamentinė grupė "Už gyvūnų gerovę ir apsaugą", narė ( 2013-05-09–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Malaizija grupė, narė ( 2014-03-13–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Indonezijos Respublika grupė, narė ( 2014-03-13–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Šventuoju Sostu grupė, narė ( 2015-06-04–2016-11-14 )
Komandiruotės ir kelionės Istorija Buvo išrinkta į 2000 – 2004 Seimą. Buvo išrinkta į 2004 – 2008 Seimą. Buvo išrinkta į 2008 – 2012 Seimą.
Biografija
Gimimo data |
1966 m. rugpjūčio 6 d. |
Gimimo vieta |
Pilkėnų k., Rokiškio r., Lietuva |
|
|
Išsilavinimas |
|
|
|
2000–2007 |
Lietuvos teisės universitetas (dabar – Mykolo Romerio universitetas), viešojo administravimo magistrė |
1984–1988 |
Lietuvos valstybinė konservatorija, Klaipėdos teatro fakultetas (dabar – Klaipėdos universitetas, Menų fakultetas), režisierė |
1981–1984 |
Neakivaizdinės studijos, Maskvos liaudies menų universitetas, Rusija |
1984 |
Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinė mokykla (dabar – Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija) |
|
|
Darbo patirtis |
|
|
|
1999–2000 |
Lietuvos Respublikos Seimo narės Vidos Stasiūnaitės padėjėja‑sekretorė |
1989–1999 |
Trakų kultūros rūmai, renginių organizatorė |
|
|
Politinė karjera |
|
|
Darbo partijos pirmininko pavaduotoja |
Nuo 2012 |
Lietuvos Respublikos Seimo narė |
|
Darbo partijos frakcija, narė |
|
Sveikatos reikalų komitetas, pirmininkė |
|
Seimo delegacija Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje, narė |
2008–2012 |
Lietuvos Respublikos Seimo narė |
|
Sveikatos reikalų komitetas, narė |
|
Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, pirmininko pavaduotoja, narė |
|
Seimo delegacija Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje, pirmininko pavaduotoja |
2004–2008 |
Lietuvos Respublikos Seimo narė |
|
Sveikatos reikalų komitetas, pirmininkė, pirmininko pavaduotoja, narė |
|
Seimo delegacija Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje, narė |
Nuo 2005 |
Darbo partijos narė, prezidiumo narė, pirmininko pavaduotoja |
2000–2004 |
Lietuvos Respublikos Seimo narė |
|
Sveikatos reikalų komitetas, pirmininkė, narė |
|
Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, narė |
|
Šeimos ir vaiko reikalų komisija, narė |
|
Verslo ir užimtumo komisija, narė |
|
Seimo delegacija Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje, |
nario pavaduotoja |
|
2000–2003 |
Trakų rajono savivaldybės taryba, narė |
1998–2004 |
Naujosios sąjungos (socialliberalų) narė |
Kita
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų garbės narė; Indijos ir Baltijos prekybos rūmų tarybos narė; Lietuvos sveikos gyvensenos ir alternatyvios medicinos rūmų prezidiumo narė; Trakų krašto moterų veiklos centro valdybos narė
Apdovanojimai: Lietuvos Respublikos Prezidento atminimo ženklas už indėlį plėtojant Lietuvos transatlantinius ryšius (2003); Palaimintojo Jono Pauliaus II medalis už tarnystę Dievui ir artimo meilę (2011); Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likviduotojų labdaros fondo „Mūsų krantas“ auksinis trečiojo laipsnio ordinas „Visuomenės labui“, skirtas černobyliečiams ir jiems padėjusiems asmenims įvertinti (2012)
Veiklos sritys: Trakų krašto moterų veiklos centro steigėja; Lietuvos ir Indijos forumo steigėja; Lietuvos sveikos gyvensenos ir alternatyvios medicinos rūmų steigėja; Lietuvos politinių partijų susitarimo „Dėl visuomenės sveikatos stiprinimo. Už sveiką Lietuvą“ iniciatorė (2004); sveikos gyvensenos kultūros ugdymo forumo „Sveika tauta – Lietuvos vertybė“ (2006), taip pat Lietuvos Respublikos parlamentinių politinių partijų ir Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmų susitarimo dėl sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos plėtojimo siekiant pagerinti Lietuvos žmonių sveikatą (2012) viena iš iniciatorių; kaulų ir raumenų ligomis sergančiųjų integravimo į darbo rinką, į kaulus išplitusio vėžio veiksmingų gydymo būdų pritaikymo projektų įgyvendinimo dalyvė; per 30 tarptautinių ir respublikinių konferencijų, skirtų smurto prevencijos, visuomenės sveikatos stiprinimo, onkologijos ir kitų ligų, modernių technologijų diegimo problemoms spręsti organizatorė
Publikacijos: medicinos žurnalų („Visuomenės sveikata“, „Sveikatos mokslai“, „Gerontologija“, „Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas“) mokslinių straipsnių autorė
Kalbos: lietuvių (gimtoji), anglų, rusų
Pomėgiai: politologija, filosofija, psichologija, kelionės, kalnų sportas, kulinarija
Šeima
Ištekėjusi, duktė ir sūnus
|
|