|
| Seimo nariai - Arminas LYDEKA | EN |
| | Arminas LYDEKA
| |
Seimo narys nuo 2014-07-01 iki 2016-11-14. Išrinktas pagal sąrašą, iškėlė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis |
| |
| Pareigos | Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse- Laikinoji Dzūkijos bičiulių grupė, narys ( 2014-07-15–2016-11-14 )
- Seimo delegacija Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinėje Asamblėjoje, nario pavaduotojas ( 2014-07-17–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Portugalijos Respublika grupė, narys ( 2014-07-28–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Lotynų Amerika grupė, narys ( 2014-07-28–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Prancūzijos Respublika grupė, narys ( 2014-07-28–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Azerbaidžano Respublika grupė, narys ( 2014-07-28–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Ispanijos Karalyste grupė, narys ( 2014-07-28–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste) grupė, narys ( 2014-07-28–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Gruzija grupė, narys ( 2014-07-28–2016-11-14 )
- Parlamentinė grupė "Parlamentarai prieš prekybą žmonėmis", narys ( 2014-09-11–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Brazilijos Federacine Respublika grupė, narys ( 2015-04-08–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Šventuoju Sostu grupė, narys ( 2015-06-04–2016-11-14 )
Komandiruotės ir kelionės Istorija Buvo išrinktas į 2000 – 2004 Seimą. Buvo išrinktas į 2004 – 2008 Seimą. Buvo išrinktas į 2008 – 2012 Seimą.
Biografija
Gimimo data |
1968 m. vasario 21 d. |
Gimimo vieta |
Alytus, Lietuva |
|
|
Išsilavinimas |
|
1997 |
Stažuotė, Amsterdamo universitetas, Nyderlandų Karalystė |
1995 |
Stažuotė, Londono universitetas, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė |
1994 |
Stažuotė, Orhuso universitetas, Danijos Karalystė |
1993–1994 |
Magistro laipsnis (Tarptautinių santykių sociologija) |
|
Maskvos valstybinis Lomonosovo universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, |
|
Tarptautinių santykių katedra |
1986–1993 |
Aukštojo mokslo diplomas (sociologija, politologija) |
|
Maskvos valstybinis Lomonosovo universitetas, Socialinių mokslų fakultetas |
1980–1986 |
Molėtų 2-oji vidurinė mokykla (dabar – Molėtų gimnazija) |
1975–1980 |
Naujosios Akmenės 2-oji vidurinė mokykla |
|
|
Darbo patirtis |
|
2013–2014 |
Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuras, vadovas |
1994–2000 |
Vilniaus universiteto Tarptautinė verslo mokykla, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, dėstytojas |
1994–1995 |
Lietuvos pramonininkų konfederacija, Direktorius tarptautiniams ryšiams |
1993 |
Derybų konsuliniais klausimais tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos delegacija, narys |
1992–1994 |
Lietuvos Respublikos ambasada Maskvoje, pirmasis sekretorius einantis Konsulo pareigas, Konsulinio skyriaus vadovas, atašė |
|
|
Politinė karjera |
|
|
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio narys |
Nuo 2014 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys |
|
Liberalų sąjūdžio frakcija, narys |
|
Europos reikalų komitetas, pirmininko pavaduotojas |
|
Užsienio reikalų komitetas, narys |
|
Seimo delegacija Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinėje Asamblėjoje, nario pavaduotojas |
2008 – 2012 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys |
|
Europos reikalų komitetas, narys |
|
Žmogaus teisių komitetas, pirmininkas |
|
Seimo delegacija Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje, narys |
|
Tarpparlamentinių ryšių su Ispanijos Karalyste grupė, pirmininkas |
2004 – 2008 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys |
|
Europos reikalų komitetas, narys |
|
Žmogaus teisių komitetas, pirmininkas |
|
Seimo delegacija Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos |
|
Parlamentinėje Asamblėjoje, pirmininko pavaduotojas |
|
Seimo delegacija COSAC, narys |
2004 |
Europos Parlamento narys |
2003–2004 |
Lietuvos Respublikos Seimo stebėtojų delegacija Europos Parlamente, pirmininko pavaduotojas |
2000–2004 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys |
|
Užsienio reikalų komitetas, narys |
|
Žmogaus teisių komitetas, pirmininko pavaduotojas |
|
Tarpparlamentinių ryšių su Portugalija grupė, pirmininkas |
Kita
Nuo 1994 m. Lietuvos politologų asociacijos narys, 1994–2004 m. – Lietuvos viešojo administravimo instituto, Finansų ministerijos mokymo centro, Kultūros darbuotojų tobulinimosi centro, Vadybos sprendimų centro dėstytojas konsultantas, diplomatinio protokolo ir tarnybinio etiketo ekspertas
Apdovanojimai: Portugalijos valstybinis ordinas “Ordem do Merito Grande Oficial”, Ispanijos valstybinis ordinas „Orden del Mérito Civil“.
Veiklos sritys: Europos Sąjungos politika, užsienio reikalai, žmogaus teisės, diplomatinis protokolas
Publikacijos
„Protokolas: elgesio taisyklės“, Vilnius. Eugrimas. 2009 m.
„Protokolo pagrindai kiekvienam siekiančiam…“, Vilnius. Eugrimas. 1999 m., II leidimas 2000 m., III leidim. 2003 m.
„Etiketas kiekvienam“. Vilnius. Eugrimas. 2004 m., II leidimas 2006 m., III leidim. 2008 m.
“The Guarantee of Lithuanian Security - Objektive Estimation of the Geopolitical Situation”, („Lietuvos saugumo garantas – objektyvus geopolitinės situacijos įvertinimas”) rinkinyje - “Ideas on Cooperative Security in the Baltic Sea Region”. 1995 m. Helsinki.
“Преподование социальных наук в Соединенных Штатах Aмерики“, - („Socialinių mokslų dėstymas Jungtinėse Amerikos Valstijose“) žurnale “Социологические исследования“ („Sociologiniai tyrimai“) , 1991 m. N. 9. Maskva.
„Žmogaus teisių užtikrinimas Lietuvos Respublikos Seimo priimamuose teisės aktuose“. Jurisprudencija – Mokslo darbai. 2007 m. Nr. 7 (97). Vilnius.
„Seimo nutarimas: samprata ir istorinė raida“. Teisės apžvalga. 2015 m. Nr. 1 (12). Vilnius.
Daug kitų straipsnių diplomatinio protokolo ir etiketo temomis įvairiuose žurnaluose, laikraščiuose.
Kalbos: anglų, rusų, prancūzų (pagrindai)
Pomėgiai: estetika, pirtis, šokiai
Šeima
Vedęs, dukra Armintė
|
|