|
| Seimo nariai - Vanda KRAVČIONOK | EN |
| | Vanda KRAVČIONOK
| |
Seimo narė nuo 2012-11-16 iki 2016-11-14. Išrinkta pagal sąrašą, iškėlė Lietuvos lenkų rinkimų akcija |
| |
| Pareigos | Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse- Laikinoji Vaiko gerovės grupė, narė ( 2012-11-27–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos Respublika grupė, narė ( 2012-12-03–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupė, narė ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Lenkijos Respublika grupė, narė ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Parlamentinė grupė "Už žmogaus orumą", narė ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Parlamentinė grupė „Aukštaitija“, narė ( 2012-12-20–2016-11-14 )
- Laikinoji grupė „Už šeimą“, narė ( 2012-12-20–2016-11-14 )
- Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato narių asamblėjoje, narė ( 2012-12-27–2016-11-14 )
- Moterų parlamentinė grupė, narė ( 2013-01-23–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupė, narė ( 2013-04-04–2016-11-14 )
- Parlamentinė ryšių su Zambijos Respublika grupė, narė ( 2013-06-25–2016-11-14 )
- Laikinoji Metro idėjos paramos grupė, narė ( 2013-12-19–2016-11-14 )
- Vilniaus bičiulių parlamentinė grupė, narė ( 2014-12-17–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Šventuoju Sostu grupė, narė ( 2015-06-04–2016-11-14 )
Komandiruotės ir kelionės Biografija
Gimimo data |
1969 m. rugpjūčio 6 d. |
Gimimo vieta |
Šilėnų k., Vilniaus r., Lietuva |
|
|
Išsilavinimas |
|
2006–2009 |
Lodzės humanitarinių mokslų ir ekonomikos akademija, globos ir ugdymo pedagogika, Lenkija |
|
|
1991–1993 |
Lenkų kultūros studijos, mėgėjų teatro režisūra, Baltstogė, Lenkija |
|
|
1984–1987 |
Vilniaus 11-oji vidurinė mokykla (dabar – Adomo Mickevičiaus gimnazija) |
|
|
1976–1984 |
Mazuriškių aštuonmetė mokykla (dabar – Čekoniškių vidurinė mokykla) |
|
|
|
|
Darbo patirtis |
|
|
|
2004–2012 |
Vilniaus rajono savivaldybė, mero patarėja |
|
|
2004–2012 |
Lietuvos lenkų rinkimų akcija, atsakingoji sekretorė |
|
|
2001–2004 |
Seimo nario Valdemaro Tomaševskio padėjėja-sekretorė |
|
|
1999–2007 |
Lietuvos lenkų rinkimų akcija, iždininkė |
|
|
1994–1997 |
Lietuvos lenkų sąjunga, sekretorė |
|
|
1987–1991 |
AB „Plasta“, Informatikos tarnyba, operatorė |
|
|
|
|
Politinė karjera |
|
|
|
|
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos narė |
|
|
Nuo 2012 |
Lietuvos Respublikos Seimo narė |
|
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija, narė |
|
Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, narė |
|
Antikorupcijos komisija, narė |
|
Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato narių asamblėjoje, narė |
|
|
Nuo 2012 |
Lietuvos lenkų rinkimų akcija, pirmininko pavaduotoja Lietuvos lenkų rinkimų akcija, Vyriausiosios tarybos narė |
|
|
2007– 2012 |
Vilniaus miesto taryba, narė |
|
|
Nuo 1994 |
Lietuvos lenkų rinkimų akcija, narė |
|
|
Nuo 1994 |
Lietuvos lenkų sąjunga, narė |
Kita
Kalbos: rusų, lenkų, baltarusių, ukrainiečių
Pomėgiai: skaitymas
Šeima
Ištekėjusi, du vaikai
|
|