|
| Seimo nariai - Edvardas ŽAKARIS | EN |
| | Edvardas ŽAKARIS
| |
Seimo narys nuo 2012-11-16 iki 2016-11-14. Išrinktas Aušros (Nr. 23) apygardoje iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija |
| |
| Pareigos | Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse- Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupė, narys ( 2012-11-27–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-03–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Azerbaidžano Respublika grupė, narys ( 2012-12-03–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Baltarusija grupė, narys ( 2012-12-03–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Čekijos Respublika ir Slovakijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-03–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Slovakijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Turkijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Gruzija grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Kanada grupė, narys ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Prancūzijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Kinijos Liaudies Respublika grupė, narys ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Ukraina grupė, narys ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Laikinoji Šiaulių krašto bičiulių grupė, narys ( 2012-12-06–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Moldovos Respublika grupė, narys ( 2012-12-06–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis grupė, narys ( 2012-12-06–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Vengrija grupė, narys ( 2012-12-12–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste) grupė, narys ( 2012-12-12–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Italijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-12–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Bulgarijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Kazachstano Respublika grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Taivanu grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Kirgizijos Respublika grupė, narys ( 2013-01-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Ispanijos Karalyste grupė, narys ( 2013-01-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Uzbekistano Respublika grupė, narys ( 2013-01-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Korėjos Respublika grupė, narys ( 2013-01-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupė, narys ( 2013-04-04–2016-11-14 )
- Parlamentinė ryšių su Kubos Respublika grupė, narys ( 2013-06-11–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Irano Islamo Respublika grupė, narys ( 2013-06-26–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Saudo Arabijos Karalyste grupė, narys ( 2013-06-26–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Tadžikistano Respublika grupė, narys ( 2013-07-09–2016-11-14 )
- Laikinoji Metro idėjos paramos grupė, narys ( 2014-01-23–2016-11-14 )
- Regionų plėtros koordinavimo stebėsenos parlamentinė grupė, narys ( 2014-01-23–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Omano Sultonatu grupė, narys ( 2015-04-10–2016-11-14 )
Komandiruotės ir kelionės Istorija Buvo išrinktas į 2004 – 2008 Seimą. Buvo išrinktas į 2008 – 2012 Seimą.
Biografija
Gimimo data |
1952 m. gegužės 25 d. |
Gimimo vieta |
Pagėgių k., Šilutės r., Lietuva |
|
|
Išsilavinimas |
|
1985–1988 |
Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas (dabar – Šiaulių universitetas), tiflopedagogas |
1972–1985 |
Lietuvos žemės ūkio akademija (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas), Ekonomikos fakultetas, ekonomistas organizatorius |
1959–1971 |
Kelmės 1-oji vidurinė mokykla (dabar – Jono Graičiūno gimnazija) |
|
|
Darbo patirtis |
|
1992–2004 |
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Šiaulių įmonė, direktorius |
1989–1992 |
Lietuvos aklųjų draugijos Šiaulių gamybinio mokymo kombinatas, direktoriaus pavaduotojas |
1984–1989 |
Lietuvos aklųjų draugijos Kelmės rajono organizacija, pirmininkas |
1982–1984 |
Vilniaus vaisių ir daržovių susivienijimas, darbininkas |
1971–1974 |
Kelmės 1-oji vidurinė mokykla, mokytojas |
|
|
Politinė karjera |
|
|
Lietuvos socialdemokratų partijos narys |
Nuo 2012 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys |
|
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija, narys |
|
Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, pirmininko pavaduotojas |
|
Etikos ir procedūrų komisija, narys |
Nuo 2011 |
Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo narys |
Nuo 2010 |
Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas |
|
|
2008–2012 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys |
|
Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, narys |
2004–2008 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys |
|
Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, narys |
|
Šeimos ir vaiko reikalų komisija, narys |
|
Seimo delegacija Baltijos Asamblėjoje, narys |
2003–2004 |
Šiaulių miesto savivaldybės taryba, kolegijos narys, |
|
Kultūros, švietimo ir sporto komitetas, pirmininkas |
Nuo 2001 |
Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos narys |
2000–2003 |
Šiaulių miesto savivaldybės valdyba, narys |
2000–2004 |
Šiaulių miesto savivaldybės taryba, narys |
Nuo 1999 |
Lietuvos socialdemokratų partijos narys |
1990–1995 |
Šiaulių miesto taryba, deputatas |
1987–1995 |
Kelmės miesto taryba, deputatas |
Kita
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos tarybos narys; Lietuvos socialinių įmonių asociacijos tarybos narys
Kalbos: lietuvių (gimtoji), rusų
Pomėgiai: literatūra, muzika, sportas
Šeima
Vedęs, penki vaikai
|
|