|
| Seimo nariai - Kazys STARKEVIČIUS | EN |
| | Kazys STARKEVIČIUS
| |
Seimo narys nuo 2012-11-16 iki 2016-11-14. Išrinktas Pramonės (Nr. 17) apygardoje iškėlė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai |
| |
| Pareigos | Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse- Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupė, narys ( 2012-11-27–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Egipto Arabų Respublika grupė, pirmininko pavaduotojas ( 2012-12-03–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Azerbaidžano Respublika grupė, narys ( 2012-12-03–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Indijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Lotynų Amerika grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Irako Respublika grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Gruzija grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Ukraina grupė, narys ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Kinijos Liaudies Respublika grupė, narys ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Moldovos Respublika grupė, narys ( 2012-12-06–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis grupė, narys ( 2012-12-06–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste) grupė, narys ( 2012-12-12–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Čečėnijos Respublika Ičkerija grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Kazachstano Respublika grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Izraelio Valstybe grupė, narys ( 2012-12-20–2016-11-14 )
- Laikinoji grupė „Už šeimą“, narys ( 2012-12-20–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Uzbekistano Respublika grupė, narys ( 2013-01-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Korėjos Respublika grupė, narys ( 2013-01-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Kirgizijos Respublika grupė, narys ( 2013-01-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Ispanijos Karalyste grupė, narys ( 2013-01-18–2016-11-14 )
- Parlamentinė grupė "Už gyvūnų gerovę ir apsaugą", narys ( 2013-05-09–2016-11-14 )
- Lietuvos Respublikos Seimo narių, padedančių spręsti kaimo bendruomenėms ir ūkininkams rūpimus klausimus, parlamentinė grupė, pirmininko pavaduotojas ( 2013-05-23–2016-11-14 )
- Laikinoji Metro idėjos paramos grupė, narys ( 2013-12-19–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Maroko Karalyste grupė, narys ( 2014-01-24–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Malaizija grupė, narys ( 2014-03-13–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Indonezijos Respublika grupė, narys ( 2014-03-13–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Šventuoju Sostu grupė, narys ( 2015-06-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Mongolija grupė, narys ( 2015-09-28–2016-11-14 )
Komandiruotės ir kelionės Istorija Buvo išrinktas į 2004 – 2008 Seimą. Buvo išrinktas į 2008 – 2012 Seimą.
Biografija
Gimimo data |
1956 m. liepos 23 d. |
Gimimo vieta |
Rokų k., Kauno r., Lietuva |
Išsilavinimas
1996 |
Stažuotės, Canto grafystės administracija, Jungtinė Karalystė |
1984–1989 |
Vilniaus valstybinis universitetas (dabar – Vilniaus universitetas), Teisės fakultetas, teisininkas |
1974–1979 |
Vilniaus valstybinis universitetas (dabar – Vilniaus universitetas), Istorijos fakultetas, bibliotekininkas ir bibliografas |
1967–1974 |
Kauno 13-oji vidurinė mokykla (dabar – Kauno šv. Mato vidurinė mokykla) |
1963–1967 |
Rokų pradinė mokykla, Kauno r. |
Darbo patirtis
2008–2012 |
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras |
|
1997–2000 |
Kauno apskritis, viršininkas |
1995–1997 |
Kauno miesto savivaldybė, administratorius |
1995 |
Kauno miesto savivaldybė, Teisės skyrius, vedėjas |
1990–1995 |
Kauno miesto savivaldybė, Bendrasis skyrius, vedėjas |
1985–1990 |
Kauno miesto vykdomasis komitetas, Bendrasis skyrius, vedėjas |
1979–1985 |
Lietuvos mokslinės techninės informacijos institutas, Kauno filialas, poskyrio vedėjas |
Politinė karjera
|
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys |
Nuo 2012 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija, narys Kaimo reikalų komitetas, narys |
2008–2012 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys Kaimo reikalų komitetas, narys |
2004–2008 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys Aplinkos apsaugos komitetas, narys Kaimo reikalų komitetas, narys Ignalinos atominės elektrinės regiono problemų komisija, narys |
2003–2004 2000–2001 |
Kauno miesto mero pirmasis pavaduotojas |
2000–2004 |
Kauno miesto savivaldybės taryba, narys |
Nuo 1994 |
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) (dabar – Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) narys |
Nuo 1988 |
Sąjūdžio dalyvis |
Kita
Lietuvos čiuožimo federacijos prezidentas; Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos pirmininkas; krepšinio klubo „Atletas“ viceprezidentas (1996–2004); Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos įkūrėjas (1999), šios sąjungos tarybos pirmininkas (1999–2004); Lietuvos žemės ūkio rūmų prezidiumo narys (1999–2004)
Apdovanojimai: Popiežiaus Jono Pauliaus II vizito atminimo medalis, Norvegijos Karaliaus karališkasis Komandoro ordinas (1999), Kūno kultūros ir sporto departamento atminimo medalis, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto olimpinė žvaigždė, Kauno r. savivaldybės Garbės ženklas, Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės atminimo ženklas už asmeninį indėlį prisidedant prie Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais; Lietuvos pramonininkų ir amatininkų konfederacijos padėkos raštas už konstruktyvų bendradarbiavimą ir veiklos rėmimą
Veiklos sritys: žemės ūkio ir kaimo plėtra, ES struktūriniai fondai, aplinkosauga, ekologinis ūkininkavimas, miškininkystė, alternatyvūs verslai kaime
Publikacijos: įvairūs straipsniai žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimais
Pomėgiai: muzika, teatras, fotografija, knygų skaitymas, kaimo darbai
Kalbos: anglų, rusų
Šeima
Vedęs, žmona – Rasa, dukterys – Živilė, Raminta, sūnus – Kazimieras
|
|