|
| Seimo nariai - Irina ROZOVA | EN |
| | Irina ROZOVA
| |
Seimo narė nuo 2012-11-19 iki 2016-11-14. Išrinkta pagal sąrašą, iškėlė Lietuvos lenkų rinkimų akcija |
| |
| Pareigos | Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse- Tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos Respublika grupė, narė ( 2012-12-03–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Lenkijos Respublika grupė, narė ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Kanada grupė, narė ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Moldovos Respublika grupė, narė ( 2012-12-06–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Bulgarijos Respublika grupė, narė ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Izraelio Valstybe grupė, pirmininko pavaduotoja ( 2012-12-20–2016-11-14 )
- Laikinoji grupė „Už šeimą“, narė ( 2012-12-20–2016-11-14 )
- Moterų parlamentinė grupė, narė ( 2013-01-23–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupė, narė ( 2013-04-04–2016-11-14 )
- Laikinoji Metro idėjos paramos grupė, narė ( 2013-12-19–2016-11-14 )
Komandiruotės ir kelionės Istorija Buvo išrinkta į 2004 – 2008 Seimą.
Biografija
Gimimo data |
1958 m. sausio 23 d. |
Gimimo vieta |
Klaipėda, Lietuva |
|
|
Išsilavinimas |
|
1976–1981 |
Maskvos valstybinis M. Lomonosovo universitetas, Žurnalistikos fakultetas, žurnalistė |
1965–1975 |
Klaipėdos 11-oji vidurinė mokykla (dabar – „Aitvaro“ gimnazija) |
|
|
Darbo patirtis |
|
2009–2012 |
Europos Parlamento nario V. Tomaševskio padėjėja |
2003–2005 |
Kuršių vidurinė mokykla, anglų kalbos mokytoja |
1996–2003 |
L. Stulpino vidurinė mokykla, anglų kalbos mokytoja |
1996–2006 |
Klaipėdos radijo stotys „Laluna“ ir „Raduga“, laidų vedėja |
1984–1990 |
Valstybinis televizijos ir radijo komitetas, Meno programų redakcija, vedėja, Kaliningrado sritis, Rusija |
1981–1984 |
Valstybinis televizijos ir radijo komitetas, Televizijos muzikos redakcija, vedėja, Omsko sritis, Rusija |
|
|
Politinė karjera |
|
|
Politinė partija „Rusų aljansas“ |
Nuo 2012 |
Lietuvos Respublikos Seimo narė |
|
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija, narė |
|
Europos reikalų komitetas, narė |
|
Sveikatos reikalų komitetas, narė |
|
Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisija, narė |
2011–2012 |
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, narė, Socialinių reikalų komitetas, pirmininkė |
2008–2011 |
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, narė |
2006–2008 |
Lietuvos Respublikos Seimo narė |
|
Informacinės visuomenės plėtros komitetas, narė |
|
Narkomanijos prevencijos komisija, narė |
2005–2006 |
Klaipėdos apskrities viršininko pavaduotoja |
2003–2005 |
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, narė |
Nuo 2002 |
Politinės partijos „Rusų aljansas“ narė |
Kita
Kalbos: rusų, anglų
Pomėgiai: kelionės, muzika, skaitymas
Šeima
Ištekėjusi, du vaikai
|
|