|
| Seimo nariai - Povilas GYLYS | EN |
| | Povilas GYLYS
| |
Seimo narys nuo 2012-11-16 iki 2016-11-14. Išrinktas pagal sąrašą, iškėlė "Drąsos kelias" politinė partija |
| |
| Pareigos | Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse- Tarpparlamentinių ryšių su Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste) grupė, narys ( 2012-12-12–2016-11-14 )
- Seimo delegacija Tarpparlamentinėje Sąjungoje, pirmininko pavaduotojas ( 2013-03-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupė, pirmininko pavaduotojas ( 2013-04-04–2016-11-14 )
- Laikinoji Orhuso konvencijos grupė, narys ( 2015-05-07–2016-11-14 )
- Laikinoji grupė „Už šeimą“, narys ( 2015-05-14–2016-11-14 )
- Laikinoji Seimo narių grupė Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo parlamentinei kontrolei vykdyti, narys ( 2015-05-14–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Belgijos Karalyste grupė, narys ( 2015-09-07–2016-11-14 )
Komandiruotės ir kelionės Istorija Buvo išrinktas į 1992 – 1996 Seimą. Buvo išrinktas į 1996 – 2000 Seimą.
Biografija
Gimimo data |
1948 m. vasario 14 d. |
Gimimo vieta |
Didžiokų k., Molėtų r., Lietuva |
|
|
Išsilavinimas |
|
1992 |
Stažuotė, Saint-Mary universitetas, Kanada |
1991 |
Profesorius |
1990 |
Habilituotas ekonomikos mokslų daktaras, Vilniaus universitetas |
1982–1983 |
Stažuotė, Bergeno aukštoji ekonomikos ir verslo administravimo mokykla, Norvegija |
1982 |
Docentas, Vilniaus valstybinis universitetas |
1975 |
Ekonomikos mokslų kandidatas, Vilniaus valstybinis universitetas |
1971–1974 |
Aspirantūros studijos, Vilniaus valstybinis universitetas |
1965–1969 |
Vilniaus valstybinis universitetas, Ekonomikos fakultetas (dabar – Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas), pramonės planavimo specialistas |
1955–1965 |
Molėtų vidurinė mokykla |
|
|
Darbo patirtis |
|
|
|
2003–2012 |
Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, Teorinės ekonomikos katedros vedėjas, profesorius |
Iki 2010 |
Mokslo žurnalas „Ekonomika“, vyriausiasis redaktorius, vėliau – šio žurnalo redkolegijos narys |
2000–2003 |
Mykolo Romerio universitetas, Ekonomikos katedros vedėjas, profesorius |
1989–1992 |
Vilniaus valstybinis universitetas, Pramonės ekonomikos fakultetas, Gamybos valdymo ir tarptautinių ekonominių santykių katedra, vedėjas, profesorius |
1974–1989 |
Vilniaus valstybinis universitetas, Prekybos fakultetas, dėstytojas, vyr. dėstytojas, docentas |
1969–1971 |
Vilniaus valstybinis universitetas, Ekonomikos fakultetas, stažuotojas |
|
|
Politinė karjera |
|
|
Nepartinis |
|
|
Nuo 2012 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys |
|
Frakcija „Drąsos kelias“, narys |
|
|
|
Europos reikalų komitetas, pirmininko pavaduotojas |
|
Biudžeto ir finansų komitetas, narys |
|
Etikos ir procedūrų komisija, narys |
|
Seimo delegacija Tarpparlamentinėje Sąjungoje, pirmininko pavaduotojas |
1996–2000 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys |
|
Užsienio reikalų komitetas, narys |
|
Ekonominių nusikaltimų tyrimo komisija, narys |
1992–1996 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys |
|
Užsienio reikalų komitetas, narys |
1992–1996 |
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras |
Kita
Lietuvos ekonomistų asociacijos prezidentas; Tarptautinės ekonomistų asociacijos tarybos narys; Nepartinio demokratinio judėjimo pirmininkas; Vilniaus universiteto Senato ir Ekonomikos fakulteto tarybos narys; Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvis
Apdovanojimai: Vilniaus universiteto Rektoriaus mokslo premija už akademinę veiklą (2009); Lietuvos Respublikos ir penkių užsienio šalių ordinų kavalierius
Veiklos sritys: ekonomika, politika
Publikacijos: trys mokslinės monografijos, dvi mokslo populiarinimo knygos, daugiau kaip 70 akademinių straipsnių, apie 100 mokslo populiarinimo ir publicistinių straipsnių
Pranešėjas mokslinėse konferencijose Londone, Pekine, Vroclave, Sankt Peterburge, Kijeve ir Minske; daugiau kaip 2000 interviu Lietuvos ir užsienio žiniasklaidai ekonomikos ir politikos klausimais autorius
Kalbos: anglų, rusų, lenkų
Šeima
Vedęs, du sūnūs
|
|