|
|
| Seimo nariai - Vitalija VONŽUTAITĖ | EN |
| | Vitalija VONŽUTAITĖ
| |
Seimo narė nuo 2012-11-16 iki 2016-11-14. Išrinkta pagal sąrašą, iškėlė Darbo partija |
| |
| Pareigos | Seimo komitetuoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse- Moterų parlamentinė grupė, narė ( 2012-11-27–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Albanijos Respublika grupė, pirmininkė ( 2012-12-03–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos Respublika grupė, narė ( 2012-12-03–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Irako Respublika grupė, pirmininko pavaduotoja ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Gruzija grupė, narė ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Kinijos Liaudies Respublika grupė, narė ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Škotija grupė, pirmininkė ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Maltos Respublika grupė, narė ( 2013-01-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupė, narė ( 2013-04-04–2016-11-14 )
- Vilniaus bičiulių parlamentinė grupė, narė ( 2013-04-16–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Kroatijos Respublika grupė, narė ( 2013-04-22–2016-11-14 )
- Laikinoji Metro idėjos paramos grupė, narė ( 2014-01-23–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Indonezijos Respublika grupė, narė ( 2014-03-13–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Malaizija grupė, narė ( 2014-03-13–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Bangladešo Liaudies Respublika grupė, narė ( 2014-12-02–2016-11-14 )
Biografija
Gimimo data |
1980 m. sausio 29 d. |
Gimimo vieta |
Kaunas, Lietuva |
Išsilavinimas
2000–2004 |
Kauno technologijos universitetas, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, vadybos ir ekonomikos mokslai |
1991–1998 |
Kauno jėzuitų gimnazija |
1986–1991 |
Kauno Tirkiliškių pradinė mokykla |
Darbo patirtis
2009–2011 |
UAB „Horo.lt“, direktorė |
2007–2011 |
Lietuvos Respublikos Seimo nario Sauliaus Girdausko, vėliau – Seimo nario Vydo Gedvilo padėjėja |
2006–2007 |
UAB „Sabelijos prekyba“, plėtros vadovė |
2005–2006
2007–2009 |
Darbo partijos būstinės vadovo pavaduotoja |
2002–2004 |
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Kauno filialas, direktorė |
1998–2001 |
UAB „Conangym“, konsultantė, direktoriaus pavaduotoja, direktorė |
Politinė karjera
Nuo 2012 |
Darbo partijos narė Lietuvos Respublikos Seimo narė Darbo partijos frakcija, narė Biudžeto ir finansų komitetas, narė Europos reikalų komitetas, narė |
Kita
Kalbos: lietuvių, rusų, anglų
Pomėgiai: kelionės, sportas, muzika, skaitymas
Šeima
Ištekėjusi, sūnus
|
|
|
|