|
| Seimo nariai - Arvydas ANUŠAUSKAS | EN |
| | Arvydas ANUŠAUSKAS
| |
Seimo narys nuo 2012-11-16 iki 2016-11-14. Išrinktas Senamiesčio (Nr. 2) apygardoje iškėlė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai |
| |
| Pareigos | Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse- Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupė, narys ( 2012-11-27–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-03–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Laikinoji grupė „Už Lietuvą be korupcijos“, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Lotynų Amerika grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Gruzija grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Prancūzijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Ukraina grupė, narys ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Kinijos Liaudies Respublika grupė, narys ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių Tibeto rėmimo grupė, narys ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis grupė, narys ( 2012-12-06–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Europos parlamentarų asociacija Afrikai (AWEPA) grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Taivanu grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Laikinoji grupė „Už istorinę atmintį ir teisingumą“, pirmininkas ( 2012-12-20–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Izraelio Valstybe grupė, narys ( 2012-12-20–2016-11-14 )
- Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato narių asamblėjoje, narys ( 2012-12-27–2016-11-14 )
- Laikinoji grupė „Už Lietuvos futbolo ateitį“, narys ( 2013-03-28–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupė, narys ( 2013-04-04–2016-11-14 )
- Parlamentinė grupė už GUAM (Gruzijos, Ukrainos, Azerbaidžano, Moldovos) šalių teritorinį vientisumą, narys ( 2014-03-10–2016-11-14 )
- Lietuvos kariuomenės ir savanorių rėmimo parlamentinė grupė, narys ( 2014-03-13–2016-11-14 )
- Laikinoji Ryšių su Krymo Totorių Parlamentu grupė, narys ( 2015-05-21–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Šventuoju Sostu grupė, narys ( 2015-06-04–2016-11-14 )
Komandiruotės ir kelionės Istorija Buvo išrinktas į 2008 – 2012 Seimą.
Biografija
Gimimo data
Gimimo vieta
|
1963 m. rugsėjo 29 d.
Vilnius, Lietuva
|
|
|
Išsilavinimas
|
|
2001
1995
1982–1989
1981–1982
1970–1981
|
Docentas
humanitarinių mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universitetas
Vilniaus valstybinis universitetas (dabar – Vilniaus universitetas),
Istorijos fakultetas, istorikas
Vilniaus 21-oji technikos mokykla (dabar – Vilniaus technologijų ir
verslo profesinio mokymo centras, Administravimo ir paslaugų skyrius)
Vilniaus 34-oji vidurinė mokykla (dabar – Vilniaus Sausio 13-osios
vidurinė mokykla)
|
|
|
Darbo patirtis
|
|
2002–2008
2002–2007
1997–2008
1996–2006
1996–1997
1989–2000
|
Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, docentas
Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų
institutas, vizituojantis docentas
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas, direktorius
Periodinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“, mokslinis redaktorius
Vilniaus pedagoginis universitetas (dabar – Lietuvos edukologijos
universitetas), Istorijos fakultetas, docentas
Vytauto Didžiojo universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas,
vizituojantis docentas
Lietuvos istorijos institutas, mokslinis bendradarbis
|
|
|
Politinė karjera
|
|
|
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys
|
Nuo 2012
2008–2012
Nuo 2007
|
Lietuvos Respublikos Seimo narys
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija, narys
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, narys
Antikorupcijos komisija, narys
Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos
Seimo ir Senato narių asamblėjoje, narys
Lietuvos Respublikos Seimo narys
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, pirmininkas, narys
Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų
nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisija, narys
Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisija, narys
Seimo delegacija NATO Parlamentinėje Asamblėjoje, narys
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) (dabar – Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų) narys
|
|
|
Kita
|
|
Krašto apsaugos savanoris (1990); Lietuvos kariuomenės atsargos leitenantas (1995)
Apdovanojimai: Radijo ir televizijos konkurso „Pragiedruliai“ apdovanojimas už geriausią 2007 metų kultūros laidą
Veiklos sritys: teroro, genocido, slaptųjų tarnybų istorija; televizijos dokumentinių filmų scenarijų kūrimas (ciklas „XX amžiaus slaptieji archyvai“, 2004–2007)
Publikacijos: 26 knygų autorius, bendraautoris ir sudarytojas („Lietuvos slaptosios tarnybos (1918–1940)“ (1993, 1998), „Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940–1958“ (1996), „The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States“ („Antisovietinis pasipriešinimas Baltijos valstybėse“) (1999), „Sovietinis saugumas Lietuvoje 1940–1953 m.“ (1999), „Lietuvos suvereniteto atkūrimas 1988–1991“ (2000), „Lietuvos laikinosios vyriausybės dokumentai“ (2001), „Baltijos laisvė – Europos atsakomybė“ (2002), „Lietuva 1940–1999. Okupuotos Lietuvos istorija“ (2005, 2007), „Teroras ir nusikaltimai žmoniškumui“ (2006), „Žydų gelbėtojai“ (2008), „XX amžiaus slaptieji archyvai“ (2008), „KGB Lietuvoje. Slaptosios veiklos bruožai (2009), „Teroras 1940–1958 m.“ (2012) ir kt.); apie 100 studijų ir straipsnių Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Prancūzijos ir Vokietijos moksliniuose leidiniuose autorius
Kalbos: lietuvių (gimtoji), prancūzų, anglų, rusų
Pomėgiai: kalnų turizmas, futbolas
|
|
|