|
| Seimo nariai - Liutauras KAZLAVICKAS | EN |
| | Liutauras KAZLAVICKAS
| |
Seimo narys nuo 2012-11-16 iki 2016-11-14. Išrinktas pagal sąrašą, iškėlė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai |
| |
| Pareigos | Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse- Laikinoji Maldos grupė, narys ( 2012-11-27–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupė, narys ( 2012-11-27–2016-11-14 )
- Laikinoji grupė „Už istorinę atmintį ir teisingumą“, narys ( 2012-12-21–2016-11-14 )
- Bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinė grupė, narys ( 2013-03-22–2016-11-14 )
- Laikinoji Vaiko gerovės grupė, narys ( 2013-03-22–2016-11-14 )
- Laikinoji grupė „Už šeimą“, narys ( 2013-03-22–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Tadžikistano Respublika grupė, narys ( 2013-07-09–2016-11-14 )
- Demokratijos rėmimo parlamentinė grupė, narys ( 2013-09-17–2016-11-14 )
- Laikinoji Metro idėjos paramos grupė, narys ( 2014-01-23–2016-11-14 )
- Parlamentinė grupė už GUAM (Gruzijos, Ukrainos, Azerbaidžano, Moldovos) šalių teritorinį vientisumą, narys ( 2014-03-10–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Šventuoju Sostu grupė, narys ( 2015-06-04–2016-11-14 )
- Laikinoji Seimo narių grupė „Už pažangią ir ekonomiškai stiprią Lietuvą“, narys ( 2015-09-24–2016-11-14 )
- Inovacijų ir technologijų parlamentinė grupė, narys ( 2015-12-10–2016-11-14 )
Komandiruotės ir kelionės Biografija
Gimimo data |
1981 m. balandžio 11 d. |
Gimimo vieta |
Vilnius, Lietuva |
|
|
Išsilavinimas |
|
1999–2005 |
Vilniaus universitetas, kultūros istorijos studijos, istorijos bakalauras |
|
|
1987–1999 |
Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinė mokykla |
|
|
Darbo patirtis |
|
|
|
2010–2012 |
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus patarėjas švietimo klausimais |
|
|
2009–2010 |
Lietuvos Respublikos Seimo nario dr. Manto Adomėno padėjėjas, Europos Parlamento narės Radvilės Morkūnaitės padėjėjas |
|
|
2006–2008 |
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, darbas įgyvendinant EQUAL projektą „Išeitis tau“ |
|
|
Politinė karjera |
|
|
Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys |
|
|
Nuo 2012 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys |
|
Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija, narys |
|
Socialinių reikalų ir darbo komitetas, narys |
|
Jaunimo ir sporto reikalų komisija, narys |
|
|
Nuo 2011 |
TS-LKD Vilniaus miesto skyrių sueigos pirmininko pavaduotojas, partijos tarybos narys |
|
|
Nuo 2009 |
TS-LKD Vilniaus jaunimo bendruomenės pirmininkas |
|
|
Nuo 1999 |
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys |
|
|
Nuo 1997 |
Jaunųjų konservatorių lygos narys |
Kita
Lietuvos mokslo tarybos projekto „Studentų mokslinė praktika“ komunikacijos koordinatorius (2006–2008); Studijų kokybės vertinimo centro komisijų darbuotojas (2006–2007); Žinių ekonomikos forumo narys (nuo 2006 m.); Piliečių forumo (Santalkos) veiklos dalyvis (2004–2007); Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentas akademiniam procesui ir socialiniams klausimams (2005–2007); Vilniaus miesto Jaunimo reikalų tarybos narys (2004–2005); prevencinių programų studijos „Rafaelis“ darbuotojas (2004–2007); Vilniaus arkivyskupijos socialinių iniciatyvų forumo dalyvis (2003–2006); istorikų korporacijos „Tilia“ veiklos dalyvis (1999–2002)
Veiklos sritys: švietimo sistemos pertvarka (pataisų aukštąjį mokslą reglamentuojantiems teisės aktams rengimas ir interesų atstovavimas, Aukštojo mokslo plėtros plano 2006–2010 m. rengimo darbo grupės narys, Demokratinės politikos instituto ekspertas); socialinės politikos raida bei socialinių paslaugų sektoriaus plėtra; jaunimo politika ir pilietinės visuomenės raida (jaunimo auditorijos tyrimų ir studijų rengimas, siūlymų LRV Jaunimo galimybių plėtros strategijai teikimas); ES struktūrinės paramos panaudojimo perspektyvos bei efektyvumas Lietuvoje (dalyvavimas rengiant bei planuojant 2007–2013 m. valstybės prioritetus bei priežiūros ir įgyvendinimo mechanizmus, ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos panaudojimo rengimo darbo, Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, grupių narys)
Kalbos: anglų, rusų
Pomėgiai: istorinė literatūra, kinas, kelionės, gamta
Šeima
Nevedęs
|
|