|
| Seimo nariai - Remigijus ŽEMAITAITIS | EN |
| | Remigijus ŽEMAITAITIS
| |
Seimo narys nuo 2012-11-16 iki 2016-11-14. Išrinktas Šilalės - Šilutės (Nr. 33) apygardoje iškėlė Partija "Tvarka ir teisingumas" |
| |
| Pareigos | Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse- Tarpparlamentinių ryšių su Albanijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-03–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Indijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Lenkijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Kazachstano Respublika grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Taivanu grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Seimo delegacija Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinėje Asamblėjoje, nario pavaduotojas ( 2012-12-27–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupė, narys ( 2013-04-04–2016-11-14 )
- Parlamentinė ryšių su Zambijos Respublika grupė, narys ( 2013-06-25–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Saudo Arabijos Karalyste grupė, narys ( 2013-06-26–2016-11-14 )
- Laikinoji Metro idėjos paramos grupė, narys ( 2013-12-19–2016-11-14 )
- Regionų plėtros koordinavimo stebėsenos parlamentinė grupė, narys ( 2014-01-23–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Indonezijos Respublika grupė, narys ( 2014-03-13–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Malaizija grupė, narys ( 2014-03-13–2016-11-14 )
- Jaunųjų parlamentarų grupė, narys ( 2015-09-15–2016-11-14 )
- Laikinoji Seimo narių grupė „Už pažangią ir ekonomiškai stiprią Lietuvą“, narys ( 2015-09-24–2016-11-14 )
- Seimo delegacija NATO Parlamentinėje Asamblėjoje, pirmininkas ( 2015-12-08–2016-11-14 )
Komandiruotės ir kelionės Istorija Buvo išrinktas į 2008 – 2012 Seimą.
Biografija
Gimimo data |
1982 m. gegužės 30 d. |
Gimimo vieta |
Šilutė, Lietuva |
Išsilavinimas
Nebaigtas |
Vilniaus universitetas, Tarptautinio verslo mokykla, ekonomikos magistras |
2000–2005 |
Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, teisės magistras |
1991–2000 |
Šilutės 1-oji gimnazija |
Darbo patirtis
2009 |
Europos Parlamento narių R. Pakso ir J. Imbraso patarėjas |
2007–2008
2005–2007 |
Vilniaus miesto mero J. Imbraso patarėjas Europos Sąjungos teisės specialistų komisija, Teismų sprendimų vykdymo darbo grupė, narys |
2005–2007 |
Vilniaus apygardos teismas, pirmininko padėjėjas |
2004–2005 |
Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas, Civilinių bylų skyrius, specialistas, teisėjo padėjėjas |
2004
2002–2005 |
Vyriausioji rinkimų komisija, pirmininko patarėjas UAB „Dervira“, juristas |
Politinė karjera
Nuo 2012
2008–2012 |
Partijos „Tvarka ir teisingumas“ narys
Lietuvos Respublikos Seimo narys
Frakcija „Tvarka ir teisingumas“, narys
Ekonomikos komitetas, pirmininkas
Teisės ir teisėtvarkos komitetas, narys
Konstitucijos komisija, narys
Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisija, narys
Lietuvos Respublikos Seimo narys
Teisės ir teisėtvarkos komitetas, narys |
Kita
Veiklos sritys: teisė, ekonomika, žemės ūkis, švietimas, kultūra, visuomenės sveikata, socialiniai reikalai, užimtumas, Europos Sąjungos ir Lietuvos institucijų bendradarbiavimas, ryšiai su visuomene
Kalbos: anglų, rusų
Pomėgiai: žvejyba, ornitologija, kelionės, medžioklė
Šeima
Vedęs, vienas vaikas
|
|