|
| Seimo nariai - Vytautas JUOZAPAITIS | EN |
| | Vytautas JUOZAPAITIS
| |
Seimo narys nuo 2012-11-16 iki 2016-11-14. Išrinktas pagal sąrašą, iškėlė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai |
| |
| Pareigos | Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse- Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupė, narys ( 2012-11-27–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Egipto Arabų Respublika grupė, narys ( 2012-12-03–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-03–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupė, narys ( 2012-12-04–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Lenkijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-05–2016-11-14 )
- Laikinoji Šiaulių krašto bičiulių grupė, narys ( 2012-12-06–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis grupė, narys ( 2012-12-06–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Italijos Respublika grupė, narys ( 2012-12-12–2016-11-14 )
- Parlamentinė grupė "Už ištikimybę priesaikai", narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Taivanu grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Europos parlamentarų asociacija Afrikai (AWEPA) grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupė, narys ( 2012-12-18–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Izraelio Valstybe grupė, narys ( 2012-12-20–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Turkijos Respublika grupė, narys ( 2013-03-13–2016-11-14 )
- Laikinoji grupė „Už demokratinę Baltarusiją“, narys ( 2013-03-28–2016-11-14 )
- Laikinoji grupė „Už istorinę atmintį ir teisingumą“, narys ( 2013-04-29–2016-11-14 )
- Laikinoji Ryšių su Krymo Totorių Parlamentu grupė, narys ( 2015-05-21–2016-11-14 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Šventuoju Sostu grupė, narys ( 2015-06-04–2016-11-14 )
- Laikinoji Seimo narių grupė „Už pažangią ir ekonomiškai stiprią Lietuvą“, narys ( 2015-09-24–2016-11-14 )
Komandiruotės ir kelionės Biografija
Gimimo data |
1963 m. gruodžio 14 d. |
Gimimo vieta |
Radviliškis, Lietuva |
|
|
Išsilavinimas |
|
2005–dabar |
Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, teisės ir valdymo magistro studijų programa (studijos sustabdytos) |
|
|
1984–1989 |
Lietuvos valstybinė konservatorija (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija – LMTA), Solinio dainavimo katedra, magistras, operos, koncertų dainininkas ir dėstytojas |
|
|
1982–1984 |
Lietuvos valstybinė konservatorija (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija – LMTA), Parengiamasis skyrius |
|
|
1981–1982 |
Vilniaus 26-oji technikos mokykla (dabar – Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla), stalius |
|
|
1970–1981 |
Radviliškio 5-oji vidurinė mokykla (dabar – Gražinos pagrindinė mokykla) |
|
|
Darbo patirtis |
|
|
|
1990–2012 |
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, operos solistas |
|
|
1996–2012 |
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, solinio dainavimo dėstytojas, profesorius |
|
|
2009–2012 |
VšĮ Vytauto Juozapaičio edukacinis kultūros ir meno centras, steigėjas ir vadovas |
|
|
2006–2012 |
Vilniaus kolegija, Menų fakultetas, docentas |
|
|
1999–2001 |
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, Operos direktorius |
|
|
1989–1991 |
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Dainavimo katedra, asistentas stažuotojas |
|
|
|
|
1986–1990 |
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, mimanso artistas |
|
|
Politinė karjera |
|
|
Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys |
Nuo 2012 |
Lietuvos Respublikos Seimo narys Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija, narys Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, narys Etikos ir procedūrų komisija, narys Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija, narys |
1999–2001 |
Tėvynės liaudies partijos steigėjas, pirmininko pavaduotojas |
Kita
Lietuvos muzikų sąjungos narys; Žmogaus teisių stebėjimo instituto geros valios ambasadorius; policijos rėmėjas
Valstybės apdovanojimai: ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius (2003);
Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija (2004)
Profesiniai teatro ir muzikos apdovanojimai: Pirmojo Lietuvos vokalistų konkurso laureatas (1992); Tarptautinio L. Pavarotti vokalistų konkurso diplomantas (JAV, 1992); Lietuvos teatro sąjungos prizo „Kristoforas“ laureatas (1999); „Operos švyturių“ apdovanojimo „Metų operos solistas“ laureatas (2002); Metų operos solisto „Publikos simpatijų“ apdovanojimo laureatas (2003 ir 2004); Lietuvos muzikų sąjungos „Auksinio disko“ prizo laureatas (2004); Lietuvos operos bičiulių draugijos „Kipro“ apdovanojimo laureatas (2004); „Auksinio scenos kryžiaus“ apdovanojimo laureatas (2006); „Operos švyturių“ apdovanojimo „Metų operos solistas“ laureatas (2006); „Operos švyturių“ apdovanojimo „Metų operos solistas“ laureatas (2009); Šiaulių apskrities muzikinis apdovanojimas ŠAMA MMXI (2012)
Visuomeniniai apdovanojimai: Radviliškio rajono mero „Padėkos ženklas“ (2011);
Radviliškio miesto Garbės piliečio vardas (2007)
Šeima
Žmona Eglė, dukterys: Vaida, Vaiva, Ieva
|
|