XI Seimas (2012–2016)
Seimo Pirmininkas
Seimo valdyba
Seimo nariai
Pranešimai žiniasklaidai
Susitikimai su rinkėjais
Komitetai
Komisijos
Frakcijos
Parlamentinės grupės
Seimo delegacija Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje
EN
Vardas, pavardė
Pareigos
Petras
GRAŽULIS
Nario pavaduotojas: 2013-03-04–2016-11-14
Gediminas
JAKAVONIS
Narys: 2012-12-27–2016-11-14
Dalia
KUODYTĖ
Nario pavaduotoja: 2014-07-17–2016-11-14
Dangutė
MIKUTIENĖ
Nario pavaduotoja: 2013-03-04–2016-11-14
Artūras
SKARDŽIUS
Narys: 2012-12-27–2016-11-14
Egidijus
VAREIKIS
Nario pavaduotojas: 2013-03-04–2016-11-14
Birutė
VĖSAITĖ
Pirmininkė: 2014-01-09–2016-11-14
Emanuelis
ZINGERIS
Pirmininko pavaduotojas: 2012-12-27–2016-11-14
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ