XI Seimas (2012–2016)
Seimo Pirmininkas
Seimo valdyba
Seimo nariai
Pranešimai žiniasklaidai
Susitikimai su rinkėjais
Komitetai
Komisijos
Frakcijos
Parlamentinės grupės
Tarpparlamentinių ryšių su Prancūzijos Respublika grupė
EN
Vardas, pavardė
Pareigos
Mantas
ADOMĖNAS
Narys: 2012-12-05–2016-11-14
Vilija
ALEKNAITĖ ABRAMIKIENĖ
Narė: 2012-12-05–2016-11-14
Arvydas
ANUŠAUSKAS
Narys: 2012-12-05–2016-11-14
Linas
BALSYS
Narys: 2012-12-05–2016-11-14
Agnė
BILOTAITĖ
Narė: 2012-12-05–2016-11-14
Petras
ČIMBARAS
Narys: 2012-12-05–2016-11-14
Arimantas
DUMČIUS
Pirmininkas: 2012-12-05–2016-11-14
Eugenijus
GENTVILAS
Narys: 2012-12-05–2016-11-14
Vytautas
KAMBLEVIČIUS
Narys: 2012-12-05–2016-11-14
Jonas
KONDROTAS
Narys: 2012-12-05–2016-11-14
Dainius
KREIVYS
Narys: 2012-12-05–2016-11-14
Rytas
KUPČINSKAS
Narys: 2012-12-05–2016-11-14
Arminas
LYDEKA
Narys: 2014-07-28–2016-11-14
Kęstutis
MASIULIS
Narys: 2012-12-05–2016-11-14
Albinas
MITRULEVIČIUS
Narys: 2012-12-05–2016-11-14
Arvydas
MOCKUS
Narys: 2012-12-05–2016-11-14
Domas
PETRULIS
Narys: 2012-12-05–2016-11-14
Audronė
PITRĖNIENĖ
Narė: 2012-12-05–2016-11-14
Raminta
POPOVIENĖ
Narė: 2012-12-05–2016-11-14
Ričardas
SARGŪNAS
Narys: 2012-12-05–2016-11-14
Valerijus
SIMULIK
Narys: 2012-12-05–2016-11-14
Algirdas
SYSAS
Narys: 2012-12-05–2016-11-14
Povilas
URBŠYS
Narys: 2012-12-05–2016-11-14
Egidijus
VAREIKIS
Narys: 2012-12-05–2016-11-14
Mečislovas
ZASČIURINSKAS
Narys: 2013-06-26–2016-11-14
Edvardas
ŽAKARIS
Narys: 2012-12-05–2016-11-14
Zita
ŽVIKIENĖ
Pirmininko pavaduotoja: 2012-12-05–2016-11-14
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ