XI Seimas (2012–2016)
Seimo Pirmininkas
Seimo valdyba
Seimo nariai
Pranešimai žiniasklaidai
Susitikimai su rinkėjais
Komitetai
Komisijos
Frakcijos
Parlamentinės grupės
Tarpparlamentinių ryšių su Turkijos Respublika grupė
EN
Vardas, pavardė
Pareigos
Vytenis Povilas
ANDRIUKAITIS
Narys: 2012-12-04–2014-09-15
Bronius
BRADAUSKAS
Pirmininkas: 2012-12-04–2016-11-14
Petras
ČIMBARAS
Narys: 2012-12-04–2016-11-14
Rimantas Jonas
DAGYS
Narys: 2012-12-04–2016-11-14
Arūnas
DUDĖNAS
Narys: 2012-12-04–2016-11-14
Kazys
GRYBAUSKAS
Narys: 2013-05-17–2016-11-14
Edmundas
JONYLA
Narys: 2012-12-11–2016-11-14
Vytautas
JUOZAPAITIS
Narys: 2013-03-13–2016-11-14
Vytautas
KAMBLEVIČIUS
Narys: 2012-12-04–2016-11-14
Kęstas
KOMSKIS
Narys: 2012-12-04–2016-11-14
Jonas
KONDROTAS
Narys: 2012-12-04–2016-11-14
Raimundas
MARKAUSKAS
Narys: 2012-12-04–2016-11-14
Kęstutis
MASIULIS
Narys: 2012-12-04–2016-11-14
Antanas
MATULAS
Narys: 2012-12-04–2016-11-14
Andrius
MAZURONIS
Narys: 2012-12-04–2016-11-14
Gintautas
MIKOLAITIS
Narys: 2012-12-04–2016-11-14
Albinas
MITRULEVIČIUS
Narys: 2012-12-04–2016-11-14
Andrius
PALIONIS
Narys: 2012-12-04–2016-11-14
Milda
PETRAUSKIENĖ
Pirmininko pavaduotoja: 2012-12-04–2016-11-14
Audronė
PITRĖNIENĖ
Narė: 2012-12-04–2016-11-14
Ričardas
SARGŪNAS
Narys: 2012-12-04–2016-11-14
Valerijus
SIMULIK
Narys: 2012-12-04–2016-11-14
Rimantas
SINKEVIČIUS
Narys: 2012-12-04–2016-11-14
Artūras
SKARDŽIUS
Narys: 2012-12-04–2016-11-14
Aurelija
STANCIKIENĖ
Narė: 2013-03-13–2016-11-14
Darius
ULICKAS
Narys: 2012-12-04–2016-11-14
Egidijus
VAREIKIS
Narys: 2012-12-04–2016-11-14
Aleksandras
ZELTINIS
Narys: 2013-05-10–2016-11-14
Edvardas
ŽAKARIS
Narys: 2012-12-04–2016-11-14
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ