XI Seimas (2012–2016)
Seimo Pirmininkas
Seimo valdyba
Seimo nariai
Pranešimai žiniasklaidai
Susitikimai su rinkėjais
Komitetai
Komisijos
Frakcijos
Parlamentinės grupės
Tarpparlamentinių ryšių su Vengrija grupė
EN
Vardas, pavardė
Pareigos
Mantas
ADOMĖNAS
Pirmininko pavaduotojas: 2012-12-12–2016-11-14
Agnė
BILOTAITĖ
Narė: 2012-12-12–2016-11-14
Bronius
BRADAUSKAS
Narys: 2012-12-12–2016-11-14
Viktorija
ČMILYTĖ-NIELSEN
Narė: 2015-10-22–2016-11-14
Algimantas
DUMBRAVA
Narys: 2013-04-16–2016-11-14
Kęstutis
GLAVECKAS
Pirmininkas: 2012-12-12–2016-11-14
Donatas
JANKAUSKAS
Narys: 2012-12-12–2016-11-14
Dainius
KREIVYS
Narys: 2012-12-12–2016-11-14
Kęstutis
MASIULIS
Narys: 2012-12-12–2016-11-14
Albinas
MITRULEVIČIUS
Narys: 2012-12-12–2016-11-14
Andrius
PALIONIS
Narys: 2012-12-12–2016-11-14
Algirdas Vaclovas
PATACKAS
Narys: 2012-12-12–2015-04-03
Milda
PETRAUSKIENĖ
Narė: 2012-12-12–2016-11-14
Domas
PETRULIS
Narys: 2012-12-12–2016-11-14
Audronė
PITRĖNIENĖ
Narė: 2012-12-12–2016-11-14
Raminta
POPOVIENĖ
Narė: 2012-12-12–2016-11-14
Ričardas
SARGŪNAS
Narys: 2012-12-12–2016-11-14
Paulius
SAUDARGAS
Narys: 2012-12-12–2016-11-14
Vytautas
SAULIS
Narys: 2012-12-12–2016-11-14
Valerijus
SIMULIK
Narys: 2012-12-12–2016-11-14
Artūras
SKARDŽIUS
Narys: 2012-12-12–2016-11-14
Eduardas
ŠABLINSKAS
Narys: 2012-12-12–2016-11-14
Irena
ŠIAULIENĖ
Narė: 2012-12-12–2016-11-14
Remigijus
ŠIMAŠIUS
Narys: 2012-12-12–2015-04-20
Egidijus
VAREIKIS
Narys: 2012-12-12–2016-11-14
Valdas
VASILIAUSKAS
Narys: 2012-12-12–2016-11-14
Mečislovas
ZASČIURINSKAS
Narys: 2012-12-12–2016-11-14
Edvardas
ŽAKARIS
Narys: 2012-12-12–2016-11-14
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ