XI Seimas (2012–2016)
Seimo Pirmininkas
Seimo valdyba
Seimo nariai
Komitetai
Komisijos
Antikorupcijos komisija
Darbotvarkės
Pranešimai žiniasklaidai
Parlamentinė kontrolė
Darbo ataskaitos
Kita informacija
Energetikos komisija
Etikos ir procedūrų komisija
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisija
Konstitucijos komisija
Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija
Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija
Migracijos komisija
Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija
Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisija
Peticijų komisija
Laikinosios ir specialiosios tyrimo komisijos
Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisija
Frakcijos
Parlamentinės grupės
Antikorupcijos komisija
EN
Vardas, pavardė
Pareigos
Arvydas
ANUŠAUSKAS
Komisijos narys: 2012-11-27–2016-11-14
Virginija
BALTRAITIENĖ
Komisijos narė: 2014-04-15–2016-11-14
Agnė
BILOTAITĖ
Komisijos narė: 2012-11-27–2016-11-14
Šarūnas
BIRUTIS
Komisijos narys: 2012-11-27–2014-04-14
Bronius
BRADAUSKAS
Komisijos narys: 2012-11-27–2016-11-14
Rimantas Jonas
DAGYS
Komisijos narys: 2012-11-27–2016-11-14
Arūnas
DUDĖNAS
Komisijos narys: 2012-11-27–2016-11-14
Vitalijus
GAILIUS
Komisijos narys: 2012-11-27–2012-12-03
Komisijos pirmininkas: 2012-12-04–2016-11-14
Edmundas
JONYLA
Komisijos narys: 2012-11-27–2012-12-03
Komisijos pirmininko pavaduotojas: 2012-12-04–2016-11-14
Kęstas
KOMSKIS
Komisijos narys: 2012-11-27–2016-11-14
Jonas
KONDROTAS
Komisijos narys: 2012-11-27–2016-11-14
Vanda
KRAVČIONOK
Komisijos narė: 2012-11-27–2016-11-14
Audrius
NAKAS
Komisijos narys: 2015-04-24–2016-11-14
Antanas
NESTECKIS
Komisijos narys: 2012-11-27–2016-11-14
Artūras
PAULAUSKAS
Komisijos narys: 2012-11-27–2016-11-14
Jurgis
RAZMA
Komisijos narys: 2012-11-27–2016-11-14
Ričardas
SARGŪNAS
Komisijos narys: 2012-11-27–2016-11-14
Eduardas
ŠABLINSKAS
Komisijos narys: 2012-11-27–2016-11-14
Valdas
VASILIAUSKAS
Komisijos narys: 2012-11-27–2016-11-14
Komisijų sekretoriatas
2016-01-28
Darbotvarkės
Pranešimai žiniasklaidai
Parlamentinė kontrolė
Darbo ataskaitos
Kita informacija
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ