XI Seimas (2012–2016)
Seimo Pirmininkas
Seimo valdyba
Seimo nariai
Komitetai
Komisijos
Frakcijos
Parlamentinės grupės
Bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinė grupė
Demokratijos rėmimo parlamentinė grupė
Draugystės su Kalnų Karabachu parlamentinė grupė
Dzūkijos bičiulių parlamentinė grupė
Inovacijų ir technologijų plėtros parlamentinė grupė
Jaunųjų parlamentarų grupė
Kurortų ir kurortinių teritorijų parlamentinė grupė
Laikinoji Orhuso konvencijos grupė
Laikinoji ryšių su Krymo Totorių Parlamentu grupė
Laikinoji Seimo narių grupė Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo parlamentinei kontrolei vykdyti
Laikinoji Seimo narių grupė "Už pažangią ir ekonomiškai stiprią Lietuvą"
Lietuvos kariuomenės ir savanorių rėmimo parlamentinė grupė
Lietuvos Respublikos Seimo narių, padedančių spręsti kaimo bendruomenėms ir ūkininkams rūpimus klausimus, parlamentinė grupė
Metro idėjos paramos parlamentinė grupė
Moterų parlamentinė grupė
Maldos parlamentinė grupė
Neringos miesto bičiulių parlamentinė grupė
Parlamentinė grupė "Aukštaitija"
Parlamentinė grupė "Parlamentarai prieš prekybą žmonėmis"
Parlamentinė grupė „Už demokratinę Baltarusiją“
Parlamentinė grupė už GUAM (Gruzijos, Ukrainos, Azerbaidžano, Moldovos) šalių teritorinį vientisumą
Parlamentinė ryšių su Kubos Respublika grupė
Parlamentinė grupė "Už istorinę atmintį ir teisingumą"
Parlamentinė grupė „Už gyvūnų gerovę ir apsaugą“
Parlamentinė grupė "Už ištikimybę priesaikai"
Parlamentinė grupė "Už Lietuvą be korupcijos"
Parlamentinė grupė „Už Lietuvos futbolo ateitį“
Parlamentinė grupė "Už šeimą"
Parlamentinė grupė "Už žmogaus orumą"
Parlamentinė "Rail Baltica" projekto rėmimo grupė
Parlamentinė ryšių su Zambijos Respublika grupė
Regionų plėtros koordinavimo stebėsenos parlamentinė grupė
Šiaulių krašto bičiulių parlamentinė grupė
Vilniaus bičiulių parlamentinė grupė
Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės sveikatos ir teisių parlamentinė grupė
Vaiko gerovės parlamentinė grupė
Laikinoji Dzūkijos bičiulių grupė
EN
Vardas, pavardė
Pareigos
Petras
AUŠTREVIČIUS
Narys: 2012-12-14–2014-06-27
Vida Marija
ČIGRIEJIENĖ
Narė: 2012-12-14–2016-11-14
Kęstutis
DAUKŠYS
Pirmininko pavaduotojas: 2012-12-14–2016-11-14
Irena
DEGUTIENĖ
Narė: 2012-12-14–2016-11-14
Petras
GRAŽULIS
Narys: 2012-12-14–2016-11-14
Gediminas
JAKAVONIS
Narys: 2012-12-14–2016-11-14
Vytautas
KAMBLEVIČIUS
Narys: 2012-12-14–2016-11-14
Algis
KAŠĖTA
Pirmininkas: 2012-12-14–2015-04-08
Orinta
LEIPUTĖ
Narė: 2012-12-14–2016-11-14
Arminas
LYDEKA
Narys: 2014-07-15–2016-11-14
Raimundas
MARKAUSKAS
Narys: 2012-12-14–2016-11-14
Kristina
MIŠKINIENĖ
Narė: 2012-12-14–2016-11-14
Andrius
PALIONIS
Narys: 2012-12-14–2016-11-14
Julius
SABATAUSKAS
Narys: 2012-12-14–2016-11-14
Ričardas
SARGŪNAS
Narys: 2012-12-14–2016-11-14
Artūras
SKARDŽIUS
Narys: 2012-12-14–2016-11-14
Valdas
VASILIAUSKAS
Narys: 2012-12-14–2016-11-14
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ