| | Valentinas BUKAUSKAS
| |
Seimo narys nuo 2004-11-15 iki 2008-11-17. Išrinktas Telšių (Nr. 40) apygardoje iškėlė Darbo partija |
|
|
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse- Seniūnų sueiga, narys ( 2004-11-15–2006-07-17 )
- Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėjoje, narys ( 2004-11-15–2008-11-17 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupė, narys ( 2004-12-02–2008-11-17 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Ukraina grupė, narys ( 2004-12-02–2008-11-17 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Kinijos Liaudies Respublika grupė, narys ( 2004-12-09–2008-11-17 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Lenkijos Respublika grupė, narys ( 2004-12-09–2008-11-17 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Turkijos Respublika grupė, narys ( 2004-12-09–2008-11-17 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Čekijos Respublika grupė, narys ( 2004-12-14–2008-11-17 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Indijos Respublika grupė, narys ( 2005-01-01–2008-11-17 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Ispanijos Karalyste grupė, narys ( 2005-01-01–2008-11-17 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste) grupė, narys ( 2005-01-01–2008-11-17 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupė, narys ( 2005-01-01–2008-11-17 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Bulgarijos Respublika grupė, narys ( 2006-04-20–2008-11-17 )
- Tarpparlamentinių ryšių su Kubos Respublika grupė, narys ( 2007-03-27–2008-11-17 )
- Grupė ryšiams su Baltarusija, narys ( 2007-04-01–2008-11-17 )
Komandiruotės ir kelionės
Biografija
Gimė 1962 m. lapkričio 25 d. Telšių rajono Sukančių kaime.
1981 m. baigė Telšių rajono Tryškių vidurinę mokyklą.
19811983 m. tarnavo tarybinėje armijoje.
19831989 m. dirbo Klaipėdos elektros tinkluose elektriku.
1988 m. baigė Šiaulių K. Didžiulio politechnikumą ir įgijo techniko-elektriko specialybę.
19891997 m. individualios įmonės Telšių aeroklubas" direktorius.
19972003 m. uždarosios akcinės bendrovės Džiugas" direktorius.
20032004 m. uždarosios akcinės bendrovės Šiaulių skalbykla" direktorius.
Nuo 2003 m. Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje studijuoja ekonomiką (išlyginamosios studijos).
20002004 m. Telšių rajono tarybos narys, 20002003 m. Telšių rajono valdybos narys, Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas.
Nuo 2004 m. Darbo partijos narys, šios partijos Telšių rajono skyriaus pirmininkas.
Nuo 2000 m. Telšių miesto Ateities" vidurinės mokyklos tarybos narys, Telšių aeroklubo tarybos narys, tarptautinio Lions" klubo narys.
Pomėgiai medžioklė, muzika, sportas, žvejyba.
Moka rusų, anglų kalbas.
Žmona Alina Telšių miesto Ateities" vidurinės mokyklos baseino administratorė.
Sūnūs Simas ir Paulius moksleiviai.
Seimo nariu išrinktas Telšių rinkimų apygardoje Nr. 40. Iškėlė Darbo partija.