2004 2008 m. SEIMO KADENCIJA
Seimo Pirmininkas
Seimo Pirmininko pavaduotojai
Seimo Valdyba
Seniūnų sueiga
Seimo nariai
Komitetai
Komisijos
Frakcijos
Parlamentinės grupės
Švietimo,mokslo ir kultūros komitetas
EN
FR
Švietimo,mokslo ir kultūros komitetas (2004-11-15–2008-11-16)
Vardas, pavardė
Pareigos
Andrius
BARANAUSKAS
Komiteto narys: 2006-10-24–2008-11-17
Julius
DAUTARTAS
Komiteto narys: 2004-11-18–2004-12-08
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2004-12-09–2008-11-17
Virginijus
DOMARKAS
Komiteto pirmininkas: 2006-10-24–2008-11-17
Vydas
GEDVILAS
Komiteto narys: 2004-11-18–2004-11-28
Komiteto pirmininkas: 2004-11-29–2005-04-25
Komiteto narys: 2005-04-26–2008-11-17
Saulius
GIRDAUSKAS
Komiteto narys: 2004-11-18–2005-01-19
Povilas
JAKUČIONIS
Komiteto narys: 2004-11-18–2008-11-17
Vytautas
KAMBLEVIČIUS
Komiteto narys: 2005-01-20–2006-10-23
Marija Aušrinė
PAVILIONIENĖ
Komiteto narė: 2004-11-18–2008-11-17
Alfredas
PEKELIŪNAS
Komiteto narys: 2004-11-18–2004-12-08
Audronė
PITRĖNIENĖ
Komiteto narė: 2004-11-18–2005-04-27
Komiteto pirmininkė: 2005-04-28–2006-10-23
Komiteto narė: 2006-10-24–2008-11-17
Valerijus
SIMULIK
Komiteto narys: 2004-11-18–2008-11-17
Gintaras
STEPONAVIČIUS
Komiteto narys: 2004-11-18–2006-10-23
Dalia
TEIŠERSKYTĖ
Komiteto narė: 2004-11-18–2008-11-17
Ona
VALIUKEVIČIŪTĖ
Komiteto narė: 2007-11-08–2008-11-17
Roma
ŽAKAITIENĖ
Komiteto narė: 2004-11-18–2008-11-17
Edvardas
ŽAKARIS
Komiteto narys: 2004-11-18–2008-11-17
© Seimo kanceliarija, 2008
Į PRADŽIĄ