Vardas, pavardė | Pareigos |
| Vilija BLINKEVIČIŪTĖ | Frakcijos narė: 2004-11-15–2006-05-24
|
| Gediminas JAKAVONIS | Frakcijos narys: 2004-11-15–2008-07-15
|
| Vaclovas KARBAUSKIS | Frakcijos seniūnas: 2004-11-15–2006-04-19 Frakcijos seniūno pavaduotojas: 2006-04-20–2008-01-31 Frakcijos seniūnas: 2008-02-02–2008-11-17
|
| Algirdas MONKEVIČIUS | Frakcijos narys: 2004-11-15–2008-01-31 Frakcijos seniūno pavaduotojas: 2008-01-31–2008-11-17
|
| Artūras PAULAUSKAS | Frakcijos narys: 2006-04-13–2006-04-19 Frakcijos seniūnas: 2006-04-20–2008-01-31 Frakcijos narys: 2008-02-02–2008-11-17
|
| Alvydas RAMANAUSKAS | Frakcijos narys: 2007-05-10–2008-01-31 Frakcijos seniūno pavaduotojas: 2008-02-01–2008-11-17
|
| Alvydas SADECKAS | Frakcijos narys: 2004-11-15–2008-11-17
|
| Valerijus SIMULIK | Frakcijos narys: 2004-11-15–2008-11-17
|
| Artūras SKARDŽIUS | Frakcijos narys: 2004-11-15–2006-07-19
|
| Vaclav STANKEVIČ | Frakcijos seniūno pavaduotojas: 2004-11-15–2008-01-30 Frakcijos narys: 2008-01-31–2008-11-17
|
| Nijolė STEIBLIENĖ | Frakcijos narė: 2004-11-15–2008-11-17
|
| Antanas VALIONIS | Frakcijos narys: 2004-11-15–2008-11-17
|