2004 2008 m. SEIMO KADENCIJA
Seimo Pirmininkas
Seimo Pirmininko pavaduotojai
Seimo Valdyba
Seniūnų sueiga
Seimo nariai
Komitetai
Komisijos
Frakcijos
Parlamentinės grupės
Verslo ir užimtumo komisija
EN
FR
Verslo ir užimtumo komisija (2004-11-15–2008-11-16)
Vardas, pavardė
Pareigos
Aldona
BALSIENĖ
Komisijos narė: 2004-12-16–2006-03-17
Violeta
BOREIKIENĖ
Komisijos narė: 2004-12-16–2006-12-11
Vytautas Sigitas
DRAUGELIS
Komisijos narys: 2004-12-16–2005-01-19
Komisijos pirmininko pavaduotojas: 2005-01-20–2008-11-17
Audrius
ENDZINAS
Komisijos narys: 2004-12-16–2006-12-11
Ramūnas
GARBARAVIČIUS
Komisijos narys: 2004-12-16–2008-11-17
Saulius
LAPĖNAS
Komisijos narys: 2004-12-16–2007-03-21
Komisijos pirmininkas: 2007-03-22–2008-11-17
Gintautas
MIKOLAITIS
Komisijos narys: 2006-12-12–2008-11-17
Laima
MOGENIENĖ
Komisijos narė: 2004-12-16–2008-11-17
Artūras
SKARDŽIUS
Komisijos narys: 2004-12-16–2008-11-17
Mindaugas
SUBAČIUS
Komisijos narys: 2004-12-16–2008-11-17
Romas
VENCLOVAS
Komisijos narys: 2004-12-16–2008-11-17
Birutė
VĖSAITĖ
Komisijos narė: 2004-12-16–2004-12-21
Komisijos pirmininkė: 2004-12-22–2007-03-21
© Seimo kanceliarija, 2008
Į PRADŽIĄ