X Seimas (20082012)
Seimo Pirmininkas
Seimo Pirmininko pavaduotojai
Seimo valdyba
Seniūnų sueiga
Seimo nariai
Komitetai
Komisijos
Frakcijos
Parlamentinės grupės
Seimo delegacijos tarptautinėse parlamentinėse organizacijose ir asamblėjose
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas
EN
FR
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (2008-11-17–2012-11-16)
Vardas, pavardė
Pareigos
Arvydas
ANUŠAUSKAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininkas: 2008-11-20–2012-11-16
Zigmantas
BALČYTIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2009-06-28
Virginija
BALTRAITIENĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2012-11-16
Vytautas
BOGUŠIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2008-11-20–2012-11-16
Rasa
JUKNEVIČIENĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2012-11-16
Algis
KAŠĖTA
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Gediminas
KIRKILAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Kęstutis
MASIULIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2011-03-14
Valentinas
MAZURONIS
Komiteto narys: 2009-07-09–2012-11-16
Juozas
OLEKAS
Komiteto narys: 2009-07-09–2012-11-16
Saulius
PEČELIŪNAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Aleksandr
SACHARUK
Komiteto narys: 2008-11-20–2011-03-14
Rimantas
SMETONA
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Valdemar
TOMAŠEVSKI
Komiteto narys: 2008-11-18–2009-06-21
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ