Tarpparlamentinių ryšių su Ukraina grupė
Narys: 2016.11.14–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narė: 2019.09.10–2020.11.13
Narė: 2016.11.24–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narys: 2016.12.06–2018.03.20
Narė: 2016.11.24–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narė: 2016.11.24–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2019.04.01
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narė: 2016.11.24–2019.07.01
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Pirmininko pavaduotojas: 2016.12.01–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2016.11.30
Narys: 2016.11.24–2019.07.01
Narys: 2018.03.29–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2018.02.28
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narys: 2017.09.14–2020.11.13
Narė: 2017.01.30–2020.11.13
Narė: 2016.11.24–2020.11.13
Narė: 2017.09.13–2020.11.13
Pirmininkas: 2016.12.01–2019.07.01
Narys: 2016.11.24–2016.11.30
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narė: 2016.11.24–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narė: 2020.01.24–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narys: 2016.12.01–2020.11.13
Pirmininko pavaduotojas: 2016.12.01–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2016.11.30
Narys: 2017.04.03–2019.11.28
Narys: 2017.01.17–2020.11.13
Narė: 2016.11.24–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narė: 2016.11.29–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narė: 2016.11.24–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narys: 2016.12.01–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narė: 2018.03.20–2020.11.13
Narys: 2016.12.08–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2020.11.13
Narys: 2016.11.24–2020.11.13