Seimo narys nuo 2004-11-15
iki 2007-04-10
Iškėlė:
Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
Išrinktas:
Dzūkijos (Nr. 69) apygardoje
Pareigos | Veikla | Biografija |
2004-11-18 – 2005-02-07 | Kaimo reikalų komitetas, Komiteto narys |
2005-02-08 – 2005-03-23 | Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Komiteto narys |
2005-03-24 – 2007-04-10 | Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Komiteto pirmininko pavaduotojas |
2004-12-16 – 2007-04-10 | Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisija, Komisijos narys |
2004-11-15 – 2005-01-25 | Tėvynės sąjungos frakcija, Frakcijos narys |
2005-01-26 – 2007-04-10 | Tėvynės sąjungos frakcija, Frakcijos seniūno pavaduotojas |