Kęstutis Masiulis
2016–2020 m. kadencija
Seimo narys nuo 2016-11-14
iki 2020-11-13
iki 2020-11-13
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Išrinktas: Pagal sąrašą
Darbotvarkė
|
Pareigos
|
Veikla
|
Pranešimai žiniasklaidai
|
Ataskaitos
|
Biografija
2020 m. lapkričio 13 d.
Šią dieną darbotvarkės nėra
Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
Pasirinkti
Seimo komitetuose
2016-11-16 – 2020-11-13 | Europos reikalų komitetas, Komiteto narys |
2017-04-06 – 2020-11-13 | Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Komiteto narys |
2016-11-16 – 2017-04-05 | Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Komiteto narys |
Seimo komisijose
2016-11-28 – 2020-11-13 | Migracijos komisija, Komisijos pirmininko pavaduotojas |
2018-03-20 – 2019-05-15 | Sveikos gyvensenos komisija, Komisijos narys |
2016-11-23 – 2016-11-27 | Migracijos komisija, Komisijos narys |
2016-11-23 – 2016-11-27 | Peticijų komisija, Komisijos narys |
Seimo frakcijose
2016-11-14 – 2020-11-13 | Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija, Frakcijos narys |
Pateikti teisės aktų projektai
- Individualiai pateikti teisės aktų projektai:8
- Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai:25
- Individualiai pateikti pasiūlymai teisės aktų projektams:21
- Seimo narių grupėje pateikti pasiūlymai teisės aktų projektams:10
Komandiruotės
Duomenų nėra
Gimimo data | 1957 m. kovo 23 d. |
Gimimo vieta | Kelmė, Lietuva |
Išsilavinimas | |
2007 | Socialinių mokslų profesorius, Mykolo Romerio universitetas |
2004 | Habilitacijos procesas, Lietuvos teisės universitetas (dabar – Mykolo Romerio universitetas) |
2000 | Socialinių mokslų docentas, Vilniaus universitetas |
1989 |
Humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademija, Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas (dabar – Lietuvos kultūros tyrimų institutas) |
1986–1989 |
Lietuvos mokslų akademija, Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, aspirantūros studijos, filosofijos mokslų kandidatas (dabar – humanitarinių mokslų daktaras) |
1975–1980 | Vilniaus valstybinis universitetas (dabar – Vilniaus universitetas), Fizikos fakultetas, fizikas (teorinė fizika) |
1964–1975 | Kelmės vidurinė mokykla (dabar – Kelmės Jono Graičiūno gimnazija) |
Darbo patirtis | |
2005–2008 |
Mykolo Romerio universitetas, Viešojo administravimo fakultetas, Viešojo administravimo katedra, vedėjas, profesorius |
2003–2005 | Vilniaus miesto savivaldybė, mero pavaduotojas |
2000–2003 | Lietuvos teisės universitetas, Valstybinio valdymo fakultetas, dekanas |
1999–2000 | Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės konsultantas – Ministro Pirmininko patarėjas |
1999 | Valstybės saugumo departamentas, generalinio direktoriaus patarėjas |
1997–2000 | Vilniaus universitetas (dabar – Mykolo Romerio universitetas), Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, docentas |
1986–1999 | Lietuvos filosofijos, sociologijos ir teisės institutas (dabar – Lietuvos kultūros tyrimų institutas), aspirantas (dabar – doktorantas), vyresnysis mokslinis bendradarbis |
1980–1983 | Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, Puslaidininkių fizikos katedra, inžinierius, jaunesnysis mokslinis bendradarbis, lektorius |
Politinė karjera | |
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys | |
2012–2016 | XI Seimo narys |
Seniūnų sueiga, narys | |
Europos reikalų komitetas, narys | |
Užsienio reikalų komitetas, narys | |
Energetikos komisija, pirmininko pavaduotojas | |
Konstitucijos komisija, narys | |
Migracijos komisija, narys (2015–2016) | |
2008–2012 | X Seimo narys |
TS-LKD frakcijos seniūno pavaduotojas | |
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, narys | |
Ekonomikos komitetas, narys | |
Atominės energetikos komisija, narys | |
Seimo delegacija Vakarų Europos Sąjungos Asamblėjoje, narys | |
2004-07-28–2004-08-16 | IX Seimo narys (išrinktas, bet atsisakė mandato) |
Nuo 2003 | Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) (dabar – Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) narys, tarybos narys, prezidiumo narys (su pertraukomis) |
2003–2008 | Vilniaus miesto savivaldybės taryba, narys, Tėvynės sąjungos frakcijos seniūnas |
Kita | |
Iki darbo Seime pradžios 2008 m. buvo Tarptautinės filosofijos dėstytojų asociacijos narys; Mykolo Romerio universiteto Senato narys; mokslo leidinio „Viešoji politika ir administravimas“ vyriausiasis redaktorius; VšĮ „Naujosios viešosios vadybos institutas“ vienas iš įkūrėjų | |
Veiklos sritys mokslinės karjeros metu: Lietuvos mokslo istorija ir jos filosofija, Lietuvos elito raidos tendencijos, viešojo sektoriaus valdymo efektyvumas, valdymo reformos | |
Publikacijos: veikalų „Fizikos ir matematikos mokslų filosofinės problemos Lietuvoje 1920–1940 m.“ (1989), „Moderniojo mokslinio pasaulėvaizdžio formavimasis Lietuvoje: fizikos ir matematikos filosofinės problemos 1920–1940 m.“ (1992), „Lietuvos elitas: ekonominės vertybės, politinės orientacijos, prognozės“ (1997) autorius; knygų „Dešinioji alternatyva: sėkmės Lietuva“ (2003), „Valstybės tarnyba Lietuvoje: praeitis ir dabartis“ (2007), vadovėlio aukštųjų mokyklų studentams „Elitas ir lyderystė“ (2007) bendraautoris; iš vokiečių kalbos išvertė knygą „Viešoji vadyba“; apie 50 mokslinių monografijų, straipsnių autorius ir bendraautoris | |
Kalbos: lietuvių (gimtoji), vokiečių, anglų, rusų | |
Pomėgiai: dailė, sodininkystė, meistravimas, kelionės, laisvalaikis su šeima | |
Šeima | |
Vedęs, išaugintos dvi dukterys ir sūnus |
Vieta posėdžių salėje